Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BIM Consulting s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 07254253.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem BIM Consulting s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2018. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Václav Lín Ph.D. |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.6.2022 |
Adresa | Bartákova 1110/36, 14000 Praha |
Jméno | Ing. Vojtěch Ehlich |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.6.2022 |
Adresa | Tyršova 577, 25164 Mnichovice |
Jméno | Ing. Jiří Živnůstka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.6.2018 do 9.6.2022 |
Adresa | Sobětická 30/8, 15300 Praha |
Jméno | Ing. Václav Lín Ph.D. |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 27.9.2019 do 9.6.2022 |
Adresa | Bartákova 1110/36, 14000 Praha |
Jméno | Ing. Jan Kout Ph.D. |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.6.2018 do 21.8.2019 |
Adresa | 599, 25169 Velké Popovice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Kout Ph.D. |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Živnůstka |
Výpis dat pro firmu BIM Consulting s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.