Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Big Bagr s.r.o., která sídlí v obci Šluknov a bylo jí přiděleno IČO 05800528.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Big Bagr s.r.o. se sídlem v obci Šluknov byla založena v roce 2017. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Lubomír Rulík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 23.7.2022 |
Adresa | Národního odboje 794/15, 40003 Ústí nad Labem |
Jméno | Aneta Horáčková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.3.2022 do 23.7.2022 |
Adresa | Sídliště 595, 41741 Krupka |
Jméno | Radka Fejlová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.7.2018 do 18.3.2022 |
Adresa | Dr. Edvarda Beneše 49, 40777 Šluknov |
Jméno | Radka Šachová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.2.2017 do 18.7.2018 |
Adresa | Dr. Edvarda Beneše 49, 40777 Šluknov |
Člen statutárního orgánu: | Radka Fejlová |
---|
Výpis dat pro firmu Big Bagr s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.