Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Betsys, s.r.o., která sídlí v obci Praha 8 a bylo jí přiděleno IČO 26499606.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Greep, spol. s r.o. se sídlem v obci Praha 8 byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Wojciech Sznapka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 8.8.2024 |
Adresa | Klonowa 24 , Orzesze, Slezské vojvodství |
Jméno | Radim Haluza |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 8.8.2024 |
Adresa | Vinohradská 1596/29, 12000 Praha |
Jméno | Michal Hraboš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.8.2024 |
Adresa | Valentova 1737/11, 14900 Praha |
Jméno | Jarosław Walaszek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.4.2024 |
Adresa | Czerwone Maki 45A/69 , Krakov |
Jméno | Jiří Najman |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.3.2014 do 8.8.2024 |
Adresa | Hlavní 128, 25069 Vodochody |
Jméno | Mateusz Zbigniew Juroszek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.4.2017 do 8.8.2024 |
Adresa | Walewska 4a/40 , Varšava |
Jméno | Vladimír Hranáč |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.7.2021 do 8.8.2024 |
Adresa | Matúškova 799/17, 14900 Praha |
Jméno | Jarosłav Walaszek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.4.2024 do 25.4.2024 |
Adresa | Czerwone Maki 45A/69 , Krakov |
Jméno | Vladimír Hranáč |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.3.2014 do 1.7.2021 |
Adresa | Vlkova 807/40, 13000 Praha |
Jméno | Jiří Najman |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.3.2010 do 14.3.2014 |
Adresa | Hlavní 128, 25069 Vodochody |
Jméno | Vladimír Hranáč |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.3.2010 do 14.3.2014 |
Adresa | Vlkova 807/40, 13000 Praha |
Jméno | Vladimír Hranáč |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.10.2003 do 3.3.2010 |
Adresa | Bernolákova 1164/1, 14200 Praha |
Jméno | Jiří Najman |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.10.2003 do 3.3.2010 |
Adresa | Navigátorů 607/31, 16100 Praha |
Jméno | Jan Gajdorus |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.1.2002 do 30.8.2005 |
Adresa | Krymská 273/12, 10100 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Michal Hraboš |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jarosłav Walaszek |
Člen statutárního orgánu: | Wojciech Sznapka |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radim Haluza |
Výpis dat pro firmu Betsys, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.