Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BERENTE, spol. s r. o., která sídlí v obci Dolní Kounice a bylo jí přiděleno IČO 15526551.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem BERENTE, spol. s r. o. se sídlem v obci Dolní Kounice byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Gejza Berente |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.7.2014 |
Adresa | nám. Míru 224/20, 66464 Dolní Kounice |
Jméno | Jiří Berente |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.9.2013 do 2.7.2014 |
Adresa | Jánošíkova 707/35, 64300 Brno |
Jméno | Jiří Berente |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.6.1997 do 4.9.2013 |
Adresa | náměstí Míru 20, Dolní Kounice |
Jméno | Berente Gejza |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.12.1993 do 2.6.1997 |
Adresa | Komenského 627, Dolní Kounice |
Jméno | Berente Gejza |
---|---|
Funkce | zakladatel |
Ve funkci | od 6.2.1991 do 2.12.1993 |
Adresa | Komenského 627, Dolní Kounice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Gejza Berente |
---|
Výpis dat pro firmu BERENTE, spol. s r. o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.