Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BELVAC CR, spol. s r.o.,
která sídlí v obci Praha 6 a bylo jí přiděleno IČO 44016107.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem SANT-PRI, spol. s r.o.
se sídlem v obci Praha 6
byla založena v roce 1991.
Společnost je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob.
Společnost podniká v oboru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
.
Vedení firmy BELVAC CR, spol. s r.o. IČO: 44016107
Statutární orgán dle Obchodního rejstříku
Jméno
Marc Eric Mickaël Monteil
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 12.7.2023
Adresa
Kollárova 3003/21c, 30100 Plzeň
Jméno
David Joseph Mammolenti
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 12.10.2022
Adresa
36 Reserve Road , Moneta, Virgina
Jméno
Bc. Jana Nováčková
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 1.7.2024
Adresa
Dlouhá 539, 33012 Horní Bříza
Jméno
Rafael Rodrigo Nuňez Vasquez
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 26.1.2024do 1.7.2024
Adresa
Tylovo náměstí 688/6, 12000 Praha
Jméno
Jana Nováčková
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 2.2.2021do 26.1.2024
Adresa
Dlouhá 539, 33012 Horní Bříza
Jméno
Marc Eric Mickaël Monteil
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 2.2.2021do 12.7.2023
Adresa
Otýlie Beníškové 1556/12, 30100 Plzeň
Jméno
Richard Steigerwald
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 2.2.2021do 12.10.2022
Adresa
2207 Matthew Talbot Road , Virginia, Forest
Jméno
Rachid Amir
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 18.5.2020do 2.2.2021
Adresa
rue du 19 Mars 1962 , Longlaville
Jméno
Lionel Esse Comlan
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 22.7.2019do 2.2.2021
Adresa
200, route d’Esch , Luxembourg
Jméno
Valérie Fisson
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 21.3.2016do 2.2.2021
Adresa
rue de Launet 6 , Hatrival
Jméno
Stefan Franken
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 4.9.2012do 31.8.2020
Adresa
Route de Meribel 1123, Echenevex
Jméno
Erling Mitton
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 25.7.2017do 22.7.2019
Adresa
20 rue Charles Bernhoeft , Lucembursko
Jméno
Florence Francoise Denise Jonckers
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 4.4.2017do 7.2.2019
Adresa
6 rue du Bac , Suresnes
Jméno
Erling Mitton
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 4.4.2017do 25.7.2017
Adresa
20 rue Charles Bernhoeft , Lucembursko
Jméno
Philippe Santin
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 6.5.2005do 4.4.2017
Adresa
, 60460 Precy sur Oise, 25 Rue Gaston Wateau
Jméno
Richard Charles Campion
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 4.9.2012do 21.3.2016
Adresa
rue de Rive 20, 1260, Nyon
Jméno
Grzegorz Lublinski
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 4.9.2012do 11.2.2013
Adresa
Gaston Diderich Ave 67, L- 1420, Lucemburk
Jméno
Roman Steiger
Funkce
Jednatel
Ve funkci
od 3.2.2006do 4.9.2012
Adresa
, Bonn St. Benel, Rheinaustr. 151, 53225
Jméno
Luďek Bechyně
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 24.9.2003do 6.5.2005
Adresa
Palackého 4445, 43001 Chomutov
Jméno
Dipl. Ing. Jörg Detlef Fleischer, dat. nar. 1. října 1944
Výpis dat pro firmu BELVAC CR, spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.