Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BBRE Rezi Invest a.s., která sídlí v obci Praha 8 a bylo jí přiděleno IČO 09322752.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Hodkovičky Development a.s. se sídlem v obci Praha 8 byla založena v roce 2020. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Miroslav Dorňák |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 4.10.2022 |
Adresa | V Dolině 393, 25072 Předboj |
Jméno | Lukáš Nový |
---|---|
Funkce | Člen správní rady |
Ve funkci | od 2.1.2021 |
Adresa | 190, 50312 Všestary |
Jméno | Jan Kotaška |
---|---|
Funkce | Předseda správní rady |
Ve funkci | od 2.1.2021 do 4.10.2022 |
Adresa | Na dolách 449, 25162 Mukařov |
Jméno | Oldřich Kupec |
---|---|
Funkce | Člen správní rady |
Ve funkci | od 10.7.2020 do 2.1.2021 |
Adresa | Zelená 1570/14b, 16000 Praha |
Jméno | Jan Kotaška |
---|---|
Funkce | Statutární ředitel |
Ve funkci | od 10.7.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Na dolách 449, 25162 Mukařov |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Dorňák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Lukáš Nový |
Výpis dat pro firmu BBRE Rezi Invest a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.