Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BARU A JAN s. r. o., která sídlí v obci Janov a bylo jí přiděleno IČO 61328782.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem R.V.H.V. spol. s r.o. se sídlem v obci Janov byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Masérské, rekondiční a regenerační služby , Ostraha majetku a osob , Služby soukromých detektivů , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Barbora Vechová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.7.2022 |
Adresa | 371, 73912 Čeladná |
Jméno | Hana Vechová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2021 |
Adresa | 150, 40502 Janov |
Jméno | Jan Vech |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2021 |
Adresa | 150, 40502 Janov |
Jméno | Richard Vech |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.8.2015 do 10.6.2021 |
Adresa | 5, 40502 Janov |
Jméno | Richard Vech |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.4.2013 do 14.8.2015 |
Adresa | Teplická 165/139, 40502 Děčín |
Jméno | Jan Vech |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 30.3.2006 do 18.4.2013 |
Adresa | Teplická 165/139, 40502 Děčín 8 |
Jméno | Richard Vech |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.7.2001 do 30.3.2006 |
Adresa | Teplická ul. 165/139, Děčín III |
Jméno | Richard Vech |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 1.7.1994 do 10.7.2001 |
Adresa | Ruská ul.č.38 , Děčín IV |
Jméno | Ing. Pavel Kluvanec |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 30.5.1996 do 10.7.2001 |
Adresa | Kamenná 22, Děčín 32 |
Jméno | Rostislav Sedlický |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 20.11.1995 do 30.5.1996 |
Adresa | Sokolská 305, Děčín 9 |
Jméno | Hana Vechová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 1.7.1994 do 20.11.1995 |
Adresa | Ruská ul.č.38 , Děčín IV |
Jméno | Dana Pelcová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.9.1994 do 20.11.1995 |
Adresa | Raisova 14 , Děčín IV |
Člen statutárního orgánu: | Richard Vech |
---|
Výpis dat pro firmu BARU A JAN s. r. o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.