Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Barstav, spol. s r.o., která sídlí v obci Otrokovice a bylo jí přiděleno IČO 47910771.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Barumstav, spol. s r.o. se sídlem v obci Otrokovice byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Zámečnictví, nástrojářství , Truhlářství, podlahářství , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | David Šošolík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | Nivy II 5343, 76001 Zlín |
Jméno | Radim Šošolík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | Partyzánská 5453, 76001 Zlín |
Jméno | Miroslav Kolařík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | Nivy II 5344, 76001 Zlín |
Jméno | David Šošolík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.3.2012 do 23.10.2015 |
Adresa | Nivy II 5343, 76001 Zlín |
Jméno | Radim Šošolík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.3.2012 do 23.10.2015 |
Adresa | Partyzánská 5453, 76001 Zlín |
Jméno | Miroslav Kolařík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.9.2015 do 23.10.2015 |
Adresa | Nivy II 5344, 76001 Zlín |
Jméno | Miroslav Kolařík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.12.2006 do 19.9.2015 |
Adresa | Nivy II/5344, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Josef Šošolík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.12.2006 do 21.3.2012 |
Adresa | Lešetín V/691, 76001 Zlín |
Jméno | Ing. Josef Šošolík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.10.1996 do 21.12.2006 |
Adresa | Lešetín V/691, 76001 Zlín |
Jméno | Miroslav Kolařík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2001 do 21.12.2006 |
Adresa | Nivy II/5344, 76001 Zlín |
Jméno | Miroslav Kolařík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.12.1999 do 17.9.2001 |
Adresa | Družstevní 1310, Otrokovice |
Jméno | Jiří Svoboda |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.10.1996 do 13.12.2000 |
Adresa | Hlavní 1251, 76502 Otrokovice |
Jméno | Jiří Svoboda |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.3.1993 do 2.10.1996 |
Adresa | Trávníky 1251, 76502 Otrokovice |
Jméno | Ing. Josef Šošolík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.3.1993 do 2.10.1996 |
Adresa | L. Váchy 493, 76001 Zlín |
Člen statutárního orgánu: | Radim Šošolík |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | David Šošolík |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Kolařík |
Výpis dat pro firmu Barstav, spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.