Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BACER SECURITY a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Praha 3 a bylo jí přiděleno IČO 24729663.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem BACER SECURITY a.s. se sídlem v obci Praha 3 byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti taekwon-do , Čištění a praní textilu a oděvů , Ostraha majetku a osob , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Alesz Mzyk |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 9.3.2021 |
Adresa | Paderewskiego 16 , Katowice |
Jméno | Olena Kooš |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 12.11.2017 do 9.3.2021 |
Adresa | Popovická 915/6, 10100 Praha |
Jméno | Olena Kooš |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 10.11.2017 do 1.1.2021 |
Adresa | Popovická 915/6, 10100 Praha |
Jméno | Olena Kooš |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 10.11.2017 do 12.11.2017 |
Adresa | Popovická 915/6, 10100 Praha |
Jméno | Olena Kooš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.8.2014 do 10.11.2017 |
Adresa | Popovická 915/6, 10100 Praha |
Jméno | Pavel Nestrojil |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.8.2010 do 27.2.2015 |
Adresa | Blažíčkova 973/8, 14000 Praha |
Jméno | Marie Čechová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.8.2010 do 27.2.2015 |
Adresa | Mírová 70, 43521 Obrnice |
Jméno | Jitka Švecová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.3.2012 do 12.8.2014 |
Adresa | Bělčická 2828/18, 14100 Praha |
Jméno | Radek Kanaloš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.8.2010 do 30.3.2012 |
Adresa | Livornská 424, 10900 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Olena Kooš |
---|
Výpis dat pro firmu BACER SECURITY a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.