Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu B.B.K. spol. s r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 60725672.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem B.B.K. spol. s r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Pavel Riesz |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.3.2017 |
Adresa | Dřínovec 684, 69606 Vacenovice |
Jméno | Zuzana Raiskubová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.10.2023 |
Adresa | Milady Horákové 42/127, 16000 Praha |
Jméno | David Riesz |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.10.2023 |
Adresa | Milady Horákové 42/127, 16000 Praha |
Jméno | Martin Petříček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.2.2014 do 8.1.2021 |
Adresa | Karla Čapka 2251/21, 69701 Kyjov |
Jméno | Pavel Riesz |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.12.2016 do 4.3.2017 |
Adresa | 684, 69606 Vacenovice |
Jméno | Pavel Riesz |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.12.2016 do 4.3.2017 |
Adresa | 684, 69606 Vacenovice |
Jméno | Pavel Riesz |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.1.2011 do 2.12.2016 |
Adresa | 684, 69606 Vacenovice |
Jméno | Martin Petříček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.1.2011 do 8.2.2014 |
Adresa | Karla Čapka 2251/21, 69701 Kyjov |
Jméno | Pavel Riesz |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.4.1998 do 5.1.2011 |
Adresa | 344, 69606 Vacenovice |
Jméno | Miloš Petříček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.4.1998 do 5.1.2011 |
Adresa | Karla Čapka 2251, 69701 Kyjov |
Jméno | Jaroslav Malý |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 22.9.1997 do 20.7.1999 |
Adresa | Lhotka 403, 76805 Koryčany |
Jméno | Jan Ovesný |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.10.1997 do 20.7.1999 |
Adresa | Lhotka 403, 76805 Koryčany |
Jméno | Jan Ovesný |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.9.1997 do 7.10.1997 |
Adresa | Lhotka 403, 76805 Koričany |
Jméno | Vladimír Balajka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.10.1994 do 22.9.1997 |
Adresa | Nerudova 262, 69701 Kyjov |
Jméno | Zdeněk Borovec |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 25.10.1994 do 22.9.1997 |
Adresa | 265, 69651 Kostelec |
Člen statutárního orgánu: | Martin Petříček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Pavel Riesz |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Balajka |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Borovec |
Výpis dat pro firmu B.B.K. spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.