Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Axelum s.r.o., která sídlí v obci Praha 3 a bylo jí přiděleno IČO 25639056.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Unicorn Consulting s.r.o. se sídlem v obci Praha 3 byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Václav Caisl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.6.2023 |
Adresa | Tiché údolí 12, 25263 Roztoky |
Jméno | Filip Štolle |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.1.2024 |
Adresa | Pelzova 1514, 15600 Praha |
Jméno | Lukáš Zrzavý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.5.2014 do 25.1.2024 |
Adresa | Mikuláše Střely 8, 58266 Krucemburk |
Jméno | Martin Klíma |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.8.2013 do 22.6.2023 |
Adresa | Sadová 498, 25243 Průhonice |
Jméno | Lukáš Zrzavý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.7.2009 do 17.5.2014 |
Adresa | Mikuláše Střely 8, 58266 Krucemburk |
Jméno | Martin Klíma |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.7.2009 do 1.8.2013 |
Adresa | Sadová 498, 25243 Průhonice |
Jméno | Ing. Otto Vitouš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.1.1998 do 1.7.2009 |
Adresa | Nová Pražská 1657, 25601 Benešov |
Jméno | Ing. Petr Brabec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.4.2008 do 1.7.2009 |
Adresa | Mattionliho , Praha 10 |
Jméno | Ing. Petr Brabec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.3.2007 do 1.4.2008 |
Adresa | Hokejová 930/8, 10200 Praha |
Jméno | Ing. Petr Brabec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.1.2005 do 5.3.2007 |
Adresa | Prokopská 151, 27306 Libušín |
Jméno | Ing. Radovan Jirka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.6.2002 do 24.1.2005 |
Adresa | Osvobození 312, 47107 Žandov |
Jméno | ing. Vladimír Kovář |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.1.1998 do 11.6.2002 |
Adresa | Milady Horákové 862/72, 17000 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Filip Štolle |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Václav Caisl |
Výpis dat pro firmu Axelum s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.