Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Axant reality, akciová společnost, v likvidaci, která sídlí v obci Hradec Králové a bylo jí přiděleno IČO 25263340.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem AXANT, akciová společnost se sídlem v obci Hradec Králové byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Realitní zprostředkování , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 31.8.2023 |
Adresa | Hlavní 1193/59, 50008 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Vladislava Žižková |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 31.8.2023 |
Adresa | Na Úvoze 1774/4, 50008 Hradec Králové |
Jméno | Mgr. Tomáš Kudelka |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 31.8.2023 |
Adresa | Manželů Zemánkových 1019/10, 50003 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 24.8.2018 do 31.8.2023 |
Adresa | Hlavní 1193/59, 50008 Hradec Králové |
Jméno | Mgr. Tomáš Kudelka |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 24.8.2018 do 31.8.2023 |
Adresa | Manželů Zemánkových 1019/10, 50003 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Vladislava Žižková |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.3.2020 do 31.8.2023 |
Adresa | Na Úvoze 1774/4, 50008 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Vladislava Žižková |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 24.8.2018 do 27.3.2020 |
Adresa | Na Úvoze 1774/4, 50008 Hradec Králové |
Jméno | Tomáš Kudelka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.7.2014 do 24.8.2018 |
Adresa | Manželů Zemánkových 1019/10, 50003 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 31.7.2014 do 24.8.2018 |
Adresa | Hlavní 1193/59, 50008 Hradec Králové |
Jméno | Tomáš Kudelka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.7.2014 do 24.8.2018 |
Adresa | Manželů Zemánkových 1019/10, 50003 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 31.7.2014 do 24.8.2018 |
Adresa | Hlavní 1193/59, 50008 Hradec Králové |
Jméno | Martin Žižka |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 31.7.2014 do 23.4.2018 |
Adresa | Na Úvoze 1774/4, 50008 Hradec Králové |
Jméno | Martin Žižka |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 31.7.2014 do 23.4.2018 |
Adresa | Na Úvoze 1774/4, 50008 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Martin Žižka |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 11.10.2012 do 31.7.2014 |
Adresa | Na Úvoze 1774/4, 50008 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.10.2012 do 31.7.2014 |
Adresa | Hlavní 1193/59, 50008 Hradec Králové |
Jméno | Mgr. Tomáš Kudelka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.10.2012 do 31.7.2014 |
Adresa | Manželů Zemánkových 1019/10, 50003 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.11.2007 do 11.10.2012 |
Adresa | Mandysova 1300, 50011 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Martin Žižka |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 2.11.2007 do 11.10.2012 |
Adresa | Na Úvoze 1774, 50008 Hradec Králové |
Jméno | Mgr. Tomáš Kudelka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.11.2007 do 11.10.2012 |
Adresa | Manželů Zemánkových 1019, 50003 Hradec Králové |
Jméno | Mgr. Tomáš Kudelka |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.7.2002 do 2.11.2007 |
Adresa | Manželů Zemánkových 1019/10, Hradec Králové |
Jméno | Ing. Martin Žižka |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.7.2002 do 2.11.2007 |
Adresa | Na Úvoze 1774, Hradec Králové |
Jméno | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.7.2003 do 2.11.2007 |
Adresa | Mandysova 1300, Hradec Králové |
Jméno | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 10.7.2002 do 10.7.2003 |
Adresa | Mandysova 1300, Hradec Králové |
Jméno | Ing. Martin Žižka |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.1.1997 do 10.7.2002 |
Adresa | Nábřeží 17. listopadu 803, Jaroměř |
Jméno | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.1.1997 do 10.7.2002 |
Adresa | Mandysova 1300, Hradec Králové |
Jméno | Mgr. Tomáš Kudelka |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 20.1.1997 do 10.7.2002 |
Adresa | Nábřeží 17. listopadu 800, Jaroměř |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Tomáš Kudelka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladislava Žižková |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Dočkal |
Výpis dat pro firmu Axant reality, akciová společnost, v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.