Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AVALSTAV s.r.o., která sídlí v obci Ústí nad Labem a bylo jí přiděleno IČO 60279605.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem A V A L S T A V s.r.o. se sídlem v obci Ústí nad Labem byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Kamil Hanzlík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.11.2016 |
Adresa | Arbesova 1579/3, 41501 Teplice |
Jméno | Radek Bradáč |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 26.10.2021 |
Adresa | Konečná 833/4, 40001 Ústí nad Labem |
Jméno | Jaroslav Bradáč |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.7.2016 do 7.9.2018 |
Adresa | Konečná 833/4, 40001 Ústí nad Labem |
Jméno | Jaroslav Bradáč |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.7.2016 do 7.9.2018 |
Adresa | Konečná 833/4, 40001 Ústí nad Labem |
Jméno | Kamil Hanzlík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.5.2010 do 10.11.2016 |
Adresa | Arbesova 1579/3, 41501 Teplice |
Jméno | Kamil Hanzlík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.5.2010 do 10.11.2016 |
Adresa | Arbesova 1579/3, 41501 Teplice |
Jméno | Jaroslav Bradáč |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 22.11.2007 do 7.7.2016 |
Adresa | Konečná 833/4, 40001 Ústí nad Labem |
Jméno | Jaroslav Bradáč |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 22.11.2007 do 7.7.2016 |
Adresa | Konečná 833/4, 40001 Ústí nad Labem |
Jméno | JUDr. Josef Trejbal |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.3.1994 do 28.5.2010 |
Adresa | V osadě 333/5, Ústí nad Labem |
Jméno | Jaroslav Bradáč |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.3.1994 do 22.11.2007 |
Adresa | Nová č. 28, Ústí nad Labem |
Jméno | Jarmila Helešicová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.3.1994 do 7.9.1994 |
Adresa | Rubensova 1539/37, Ústí nad Labem |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Kamil Hanzlík |
---|
Výpis dat pro firmu AVALSTAV s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.