Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AUTOGARANT ÚSTÍ s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Žalany a bylo jí přiděleno IČO 48290017.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Autobazar Jelínek, s.r.o. se sídlem v obci Žalany byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Klempířství a oprava karoserií , Opravy silničních vozidel , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Petr Lienert |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 25.8.2022 |
Adresa | Nerudova 112/1, 41702 Dubí |
Jméno | Petr Lienert |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 3.1.2014 do 25.8.2022 |
Adresa | U zámku 2411/16, 41501 Teplice |
Jméno | Petr Lienert |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.2.2006 do 3.1.2014 |
Adresa | , Nerudova 112/1, Bystřice, 417 01 Dubí |
Jméno | Milan Jelínek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.2.2006 do 3.1.2014 |
Adresa | , Na Haldách 1900, Trnovany, 415 01 Teplice |
Jméno | Milena Záhoříková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 29.5.2001 do 7.8.2006 |
Adresa | Trnovanská 1301/50, Teplice |
Jméno | Jiří Bayer |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 23.11.2004 do 24.2.2006 |
Adresa | Tovární 300, 41702 Dubí |
Jméno | Jindřich Sviták |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 4.9.2003 do 23.11.2004 |
Adresa | Želechovice 47, 41001 Lovosice |
Jméno | Milan Jelínek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 16.2.2001 do 4.9.2003 |
Adresa | Husova 1585/3, Teplice |
Jméno | Pavel Srba |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 16.2.2001 do 4.9.2003 |
Adresa | Bohosudovská 116, Sobědruhy |
Jméno | Milena Záhoříková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 16.2.2001 do 29.5.2001 |
Adresa | Trnovanská 1301/50, Teplice |
Jméno | Jiří Jelínek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.2.1994 do 16.2.2001 |
Adresa | Akátová 2963, Teplice |
Jméno | Václav Jelínek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.12.1999 do 16.2.2001 |
Adresa | Na Pěnkavce 555, Proboštov |
Jméno | Václav Jelínek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 16.4.1997 do 7.12.1999 |
Adresa | Na Pěnkavce 555, Teplice |
Jméno | Václav Jelínek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.2.1994 do 16.4.1997 |
Adresa | Proboštovská 4, Teplice |
Jméno | Milan Jelínek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 21.5.1993 do 18.2.1994 |
Adresa | Husova 1583/3, Teplice |
Jméno | Jaroslav Balada |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 21.5.1993 do 18.2.1994 |
Adresa | Akátová 2962, Teplice |
Člen statutárního orgánu: | Petr Lienert |
---|
Výpis dat pro firmu AUTOGARANT ÚSTÍ s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.