Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AutoBinck Car Distribution International s.r.o., která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 26445069.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem HYUNDAI Motor CZ s.r.o. se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel , Klempířství a oprava karoserií .Jméno | Michel Johannes Gerardus Petrus Cornelissen |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.8.2012 |
Adresa | , Malden, Heiweg 12, 6581 EB |
Jméno | Nicolaas Willem Hertsenberg |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.7.2014 |
Adresa | Spinozalaan 177D , 2273XG Voorburg |
Jméno | Paul Hendrikus Zekhuis |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.8.2015 |
Adresa | Melchior Treublaan 11 , 2101GR Heemstede |
Jméno | Ing. Richard Kopečný |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.4.2001 do 17.3.2017 |
Adresa | U Mlejnku 111, 25066 Zdiby |
Jméno | Ing. Richard Kopečný |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.4.2001 do 17.3.2017 |
Adresa | U Mlejnku 111, 25066 Zdiby |
Jméno | Michel Johannes Gerardus Petrus Cornelissen |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.5.2007 do 16.8.2012 |
Adresa | , Malden, Boterdijk 9, 6581 AA |
Jméno | Ing. Jindřich Nevrla |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.10.2008 do 31.12.2010 |
Adresa | Lisztova 6/1164, 14800 Praha 4 |
Jméno | Hermanus Johannes Cornelis Van Dijk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.5.2007 do 8.10.2008 |
Adresa | , Delft, Koningsveld 141, 2628 LT |
Člen statutárního orgánu: | Michael Johannes Cornelissen |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Nicolaas Willem Herstenberg |
Člen statutárního orgánu: | Paul Hendrikus Zekhuis |
Výpis dat pro firmu AutoBinck Car Distribution International s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.