Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Aukční síň JUSTITIAS s.r.o., která sídlí v obci Dolní Lhota a bylo jí přiděleno IČO 61973173.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem REAL TRADE spol. s r.o. se sídlem v obci Dolní Lhota byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Oceňování majetku pro věci nemovité , Provádění veřejných dražeb dobrovolných , Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Mário Calabri |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 3.5.2021 |
Adresa | Podjárky 396, 74766 Dolní Lhota |
Jméno | Zita Calabri |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.7.2013 do 9.12.2022 |
Adresa | Podjárky 396, 74766 Dolní Lhota |
Jméno | Ing. Mário Calabri |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.10.2007 do 3.5.2021 |
Adresa | Podjárky 396, 74766 Dolní Lhota |
Jméno | RNDr. Zita Calabri |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.10.2007 do 29.12.2010 |
Adresa | Podjárky 396, 74766 Dolní Lhota |
Jméno | RNDr. Zita Calabri |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.6.2001 do 15.10.2007 |
Adresa | Malá Strana 13, 74766 Dolní Lhota |
Jméno | Ing. Mário Calabri |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.6.2001 do 15.10.2007 |
Adresa | Malá Strana 13, 74766 Dolní Lhota |
Jméno | Ing. Mário Calabri |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 13.11.2000 do 15.6.2001 |
Adresa | Malá Strana 13, Dolní Lhota |
Jméno | RNDr. Zita Calabri |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 13.11.2000 do 15.6.2001 |
Adresa | Malá Strana 13, Dolní Lhota |
Jméno | RNDr. Zita Doupalová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 4.3.1996 do 13.11.2000 |
Adresa | Gudrichova 91, Opava-Kylešovice |
Jméno | Ing. Mário Doupal |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.3.1997 do 13.11.2000 |
Adresa | Gudrichova 91 , Opava 6 |
Jméno | Ing. Mário Doupal |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 29.9.1994 do 18.3.1997 |
Adresa | Gudrichova 91 , Opava 6 |
Jméno | RNDr. Zita Wandrolová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 29.9.1994 do 4.3.1996 |
Adresa | Gudrichova 91 , Opava 6 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Mário Calabri |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. RNDr. Zita Calabri |
Výpis dat pro firmu Aukční síň JUSTITIAS s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.