Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ATRIMA spol. s r.o., která sídlí v obci Šakvice a bylo jí přiděleno IČO 26968096.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ATRIMA spol. s r.o. se sídlem v obci Šakvice byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Obráběčství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Petr Haškovec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.10.2016 |
Adresa | 366, 69108 Bořetice |
Jméno | Antonín Sláma |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.11.2016 |
Adresa | 821, 69110 Kobylí |
Jméno | Ing. Vladimír Greger |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.11.2016 |
Adresa | Luční 476/4, 66441 Troubsko |
Jméno | Ing. Vladimír Greger |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.7.2014 do 21.11.2016 |
Adresa | Luční 476/4, 66441 Troubsko |
Jméno | Antonín Sláma |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.7.2014 do 21.11.2016 |
Adresa | 821, 69110 Kobylí |
Jméno | Antonín Sláma |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.7.2014 do 21.11.2016 |
Adresa | 821, 69110 Kobylí |
Jméno | Ing. Vladimír Greger |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.7.2014 do 21.11.2016 |
Adresa | Luční 476/4, 66441 Troubsko |
Jméno | Ing. Petr Haškovec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.5.2005 do 2.10.2016 |
Adresa | 366, 69108 Bořetice |
Jméno | Ing. Vladimír Greger |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.5.2005 do 11.7.2014 |
Adresa | Luční 4, 66441 Troubsko |
Jméno | Antonín Sláma |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.11.2007 do 11.7.2014 |
Adresa | Kobylí 821, 69110 Kobylí |
Jméno | Marie Slámová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.5.2005 do 16.11.2007 |
Adresa | 821, 69110 Kobylí |
Jméno | Ing. Vladimír Gregor |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.5.2005 do 9.5.2005 |
Adresa | Luční 4, 66441 Troubsko |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Haškovec |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladimír Greger |
Člen statutárního orgánu: | Antonín Sláma |
Výpis dat pro firmu ATRIMA spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.