Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Astotec Automotive Czech Republic s.r.o., která sídlí v obci Brankovice a bylo jí přiděleno IČO 27455823.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem EMS-PATVAG s.r.o. se sídlem v obci Brankovice byla založena v roce 2006. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ivan Botek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.12.2021 |
Adresa | 774, 68737 Polešovice |
Jméno | Ivan Botek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.8.2019 do 5.12.2021 |
Adresa | Štěpnická 1549, 68606 Uherské Hradiště |
Jméno | Sascha Tometschek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.8.2018 do 21.8.2019 |
Adresa | 224, 66406 Kovalovice |
Jméno | Robert August Schwägler |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.8.2018 do 21.8.2019 |
Adresa | Dorfstrasse 13 , Oberegg Al |
Jméno | Aleš Havránek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 19.4.2017 do 23.8.2018 |
Adresa | 123, 75301 Teplice nad Bečvou |
Jméno | Robert August Schwägler |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.6.2016 do 30.4.2017 |
Adresa | Dorfstrasse 13 , Oberegg Al |
Jméno | Urs Ulrich Britt |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 16.1.2015 do 16.6.2016 |
Adresa | Böschenstrasse 91 , Chur |
Jméno | David Marek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.3.2009 do 16.6.2016 |
Adresa | Kmochova 289/17, 77900 Olomouc |
Jméno | Urs Ulrich Britt |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.1.2010 do 16.1.2015 |
Adresa | Bondastrasse , Chur |
Jméno | Max Oswald |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.6.2007 do 8.1.2010 |
Adresa | , Plantaweg 11, Ch-7000 Chur |
Jméno | Vladimír Buriánek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.8.2007 do 9.3.2009 |
Adresa | Labská 255/25, 62500 Brno |
Jméno | Peter Hartmann |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.11.2006 do 27.6.2007 |
Adresa | , Malinweg 9A, 7203 Trimmis |
Jméno | Adéla Tloušťová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.5.2006 do 29.11.2006 |
Adresa | Na Náměstí 11, 25206 Davle |
Člen statutárního orgánu: | Robert August Schwägler |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Sascha Tometschek |
Výpis dat pro firmu Astotec Automotive Czech Republic s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.