Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ARYJCAR s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Bohušovice nad Ohří a bylo jí přiděleno IČO 27359905.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ARYJCAR s.r.o. se sídlem v obci Bohušovice nad Ohří byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel .Jméno | Zdeněk Husák |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 20.11.2019 |
Adresa | 28, 41201 Křešice |
Jméno | Zdeněk Husák |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 6.10.2014 do 20.11.2019 |
Adresa | Zahradní 360, 41156 Bohušovice nad Ohří |
Jméno | Zdeněk Nevím |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.8.2014 do 6.10.2014 |
Adresa | 1, 40002 Stebno |
Jméno | Zdeněk Nevím |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 12.5.2008 do 10.8.2014 |
Adresa | Ladova 2531/4, 40011 Ústí nad Labem |
Jméno | Jiří Kejha |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 2.2.2009 do 9.11.2009 |
Adresa | Jižní 368, 43907 Peruc |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Husák |
---|
Výpis dat pro firmu ARYJCAR s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.