Artur Lakatosh group, s.r.o. Praha 9 IČO: 29226660
Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Artur Lakatosh group, s.r.o.,
která sídlí v obci Praha 9 a bylo jí přiděleno IČO 29226660.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KARSING, s.r.o.
se sídlem v obci Praha 9
byla založena v roce 2010.
Společnost je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob.
Společnost podniká v oboru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
.
Vedení firmy Artur Lakatosh group, s.r.o. IČO: 29226660
Statutární orgán dle Obchodního rejstříku
Jméno
Artur Lakatosh
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 19.11.2021
Adresa
Mykhayla Hlinky 15 , Užhorod
Jméno
Larysa Oros
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 12.4.2016do 19.11.2021
Adresa
ul. Myru 155 , Danylovo
Jméno
Vasyl Dovganych
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 3.2.2018do 11.3.2020
Adresa
31, 69168 Starovičky
Jméno
Volodymyr Molnar
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 3.11.2015do 11.3.2020
Adresa
Přízova 281/12, 60200 Brno
Jméno
Olena Dancha
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 25.1.2019do 11.3.2020
Adresa
Kostelní 70, 59501 Velká Bíteš
Jméno
Nataliya Havrylova
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 29.5.2019do 11.3.2020
Adresa
Jarní 898/52, 61400 Brno
Jméno
Volodymyr Yerokhov
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 3.12.2016do 11.3.2020
Adresa
Cejl 42/109, 60200 Brno
Jméno
Serhiy Havrylov
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 3.11.2015do 11.3.2020
Adresa
, Drahovo
Jméno
Ivan Pash
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 3.11.2015do 11.3.2020
Adresa
Přízova 281/12, 60200 Brno
Jméno
Mykola Andruschak
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 3.11.2015do 11.3.2020
Adresa
, Steblikva
Jméno
Yaroslava Turok
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 3.11.2015do 11.3.2020
Adresa
, Zolotarevo
Jméno
Nataliya Pash
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 3.11.2015do 11.3.2020
Adresa
Přízova 281/12, 60200 Brno
Jméno
Hanna Roman
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 11.10.2018do 11.3.2020
Adresa
Přízova 281/12, 60200 Brno
Jméno
Mykhaylo Bobyk
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 21.3.2017do 11.3.2020
Adresa
Přízova 281/12, 60200 Brno
Jméno
Volodymyr Anton
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 3.11.2015do 11.3.2020
Adresa
Monastyrec , Monastyrec, Ukrajina
Jméno
Olha Haydur
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 3.11.2015do 11.3.2020
Adresa
, N. Selyšče
Jméno
Vasyl Kalynyuk
Funkce
jednatel
Ve funkci
od 3.11.2015do 11.3.2020
Adresa
, obec Steblivka, ul. Haharyna 118, Chustský okres, Zakarpatská oblast
Výpis dat pro firmu Artur Lakatosh group, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.