Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Aricoma Digital s.r.o., která sídlí v obci Praha 10 a bylo jí přiděleno IČO 47117087.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem K O M I X s.r.o. se sídlem v obci Praha 10 byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Jan Matuš |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 1.9.2023 |
Adresa | Podhorní 512/127, 62800 Brno |
Jméno | Tomáš Rutrle |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.1.2013 |
Adresa | Kasalova 506, 25091 Zeleneč |
Jméno | Tomáš Ječmínek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 28.4.2023 |
Adresa | Zálužická 159/2, 14300 Praha |
Jméno | Jaroslav Biolek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 1.8.2022 do 1.9.2023 |
Adresa | Chudčická 1310/8, 63500 Brno |
Jméno | Ing. Martin Rabík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.12.2022 do 28.4.2023 |
Adresa | 6, 34021 Janovice nad Úhlavou |
Jméno | Ing. Martin Rabík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 1.8.2022 do 14.12.2022 |
Adresa | 4, 34021 Janovice nad Úhlavou |
Jméno | Ing. Jaromír Babinec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.4.2021 do 1.8.2022 |
Adresa | Rytířova 809/4, 14300 Praha |
Jméno | Ing. Libor Málek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.1.2014 do 22.4.2021 |
Adresa | Kubelíkova 547/3, 25101 Říčany |
Jméno | Ing. Libor Málek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.7.2006 do 26.1.2014 |
Adresa | Kubelíkova 547/3, 25101 Říčany |
Jméno | Ing. Otakar Ludvík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.7.2006 do 23.1.2014 |
Adresa | K Lesu , Praha 4 |
Jméno | Ing. Petr Kučera |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.3.2005 do 4.1.2013 |
Adresa | Netolická 728/22, 14800 Praha |
Jméno | Martin Lipš |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 20.4.2002 do 12.7.2006 |
Adresa | Španielova 1288/12, 16300 Praha |
Jméno | ing. Petr Kučera |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.6.1994 do 24.3.2005 |
Adresa | V jezírkách 1545/16, 14900 Praha |
Jméno | Pavel Krutina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.6.1994 do 23.5.2001 |
Adresa | Hrdličkova 2173/10, 14800 Praha |
Jméno | ing. Tomáš Vávra |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.9.1992 do 27.6.1994 |
Adresa | Za vodárnou 1698/24, 18200 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Libor Málek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Rutrle |
Výpis dat pro firmu Aricoma Digital s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.