Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ARCHEON Stavby s.r.o., která sídlí v obci Praha 9 a bylo jí přiděleno IČO 60753013.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. se sídlem v obci Praha 9 byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Truhlářství, podlahářství , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě .Jméno | Mgr. Adam Joura |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 20.4.2022 |
Adresa | Krajíčkova 334/5, 67401 Třebíč |
Jméno | František Joura |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.2.2022 |
Adresa | Polanka 1060, 67401 Třebíč |
Jméno | Ing. Ondřej Vrba |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.2.2022 do 12.9.2023 |
Adresa | 174, 67502 Studenec |
Jméno | Ing. Nikolas Hykolli |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.2.2022 do 12.9.2023 |
Adresa | Revoluční 871/2, 67401 Třebíč |
Jméno | František Joura |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.11.2015 do 7.2.2022 |
Adresa | Polanka 1060, 67401 Třebíč |
Jméno | Ing.arch. Marek Tichý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.11.2015 do 20.11.2019 |
Adresa | Sportovní 471, 66443 Želešice |
Jméno | ing.arch. Petr Řehořka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.11.2015 do 20.11.2019 |
Adresa | Branky 291/16, 66449 Ostopovice |
Jméno | ing.arch. Petr Řehořka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.6.2013 do 3.11.2015 |
Adresa | Branky 291/16, 66449 Ostopovice |
Jméno | Ing.arch. Marek Tichý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.12.2013 do 3.11.2015 |
Adresa | Sportovní 471, 66443 Želešice |
Jméno | František Joura |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.12.2013 do 3.11.2015 |
Adresa | Polanka 1060, 67401 Třebíč |
Jméno | František Joura |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.9.2010 do 15.12.2013 |
Adresa | Krajíčkova 334/5, 67401 Třebíč |
Jméno | Ing.arch. Marek Tichý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.9.2010 do 15.12.2013 |
Adresa | Sportovní 471, 66443 Želešice |
Jméno | ing.arch. Petr Řehořka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.9.2010 do 5.6.2013 |
Adresa | Branky 291/16, 66449 Ostopovice |
Jméno | ing.arch. Petr Řehořka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.1.1998 do 24.9.2010 |
Adresa | Branky 291/16, 66449 Ostopovice |
Jméno | Ing.arch. Marek Tichý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.1.1998 do 24.9.2010 |
Adresa | Havlíčkova 196, 66442 Modřice |
Jméno | František Joura |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.1.1998 do 24.9.2010 |
Adresa | Krajíčkova 334/5, 67401 Třebíč |
Jméno | Jiří Pospíšil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.1.1998 do 1.2.1999 |
Adresa | Žebětínská , Brno |
Jméno | ing.arch. Petr Řehořka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.5.1995 do 20.1.1998 |
Adresa | Branky 291/16, 66449 Ostopovice |
Jméno | ing.arch. Marek Tichý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.5.1995 do 20.1.1998 |
Adresa | E. Voračické , Brno |
Jméno | Jiří Pospíšil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.5.1995 do 20.1.1998 |
Adresa | Žebětínská , Brno |
Jméno | František Joura |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.5.1995 do 20.1.1998 |
Adresa | Heyrovského , Třebíč |
Člen statutárního orgánu: | František Joura |
---|
Výpis dat pro firmu ARCHEON Stavby s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.