Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ANC invest s.r.o., která sídlí v obci Praha 10 a bylo jí přiděleno IČO 26857260.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem PROSKI s.r.o. se sídlem v obci Praha 10 byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti rekreologie .Jméno | Bc. Markéta Cimalová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.4.2024 |
Adresa | Leoše Janáčka 1476/13, 72525 Ostrava |
Jméno | Ing. Dušan Cimala |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 21.12.2016 do 17.4.2024 |
Adresa | Leoše Janáčka 1476/13, 72525 Ostrava |
Jméno | Ing. Dušan Cimala |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.9.2015 do 21.12.2016 |
Adresa | Máchova 616/27, 75701 Valašské Meziříčí |
Jméno | Roman Křenek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.9.2015 do 16.11.2016 |
Adresa | Vítězná 1747, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Jméno | Vlastimil Frydrych |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.8.2014 do 14.9.2015 |
Adresa | Sladské 1094, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Jméno | Ing. Dušan Cimala |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.8.2014 do 14.9.2015 |
Adresa | Máchova 616/27, 75701 Valašské Meziříčí |
Jméno | Roman Křenek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.8.2015 do 14.9.2015 |
Adresa | Vítězná 1747, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Jméno | Roman Křenek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.11.2011 do 26.8.2015 |
Adresa | Vítězná 1747, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Jméno | Ing. Dušan Cimala |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.2.2008 do 13.8.2014 |
Adresa | Máchova 616/27, 75701 Valašské Meziříčí |
Jméno | Vlastimil Frydrych |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.11.2010 do 10.8.2014 |
Adresa | Sladské 1094, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Jméno | Marek Cimala |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.4.2005 do 29.11.2010 |
Adresa | Máchova 616/27, 75701 Valašské Meziříčí |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Markéta Cimalová |
---|
Výpis dat pro firmu ANC invest s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.