Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ANASKO - STAV, družstvo,
která sídlí v obci Plzeň a bylo jí přiděleno IČO 29063141.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ANASKO - STAV, družstvo
se sídlem v obci Plzeň
byla založena v roce 2009.
Společnost je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob.
Společnost podniká v oboru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
.
Vedení firmy ANASKO - STAV, družstvo IČO: 29063141
Statutární orgán dle Obchodního rejstříku
Jméno
Vasyl Klinov
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 22.3.2024
Adresa
Družby 6, Hruševo
Jméno
Mykola Bakhur
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 22.3.2024
Adresa
Kollárova 677/46, 30100 Plzeň
Jméno
Mykhaylo Chuban
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 22.3.2024
Adresa
Ja. Halana 2, V. Vodjane
Jméno
Viktor Mykolajovyč Khaperskyi
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 15.4.2009
Adresa
, Novomrynovo, Poltavská oblast, Čutivský okres
Jméno
Mykhaylo Ivanovyč Lemak
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 15.4.2009
Adresa
, Čorna, Zavodska 48, Zakarpatská oblast, Vynohradivský okres
Jméno
Oleksandr Serhijovyč Perepelytsia
Funkce
předseda představenstva
Ve funkci
od 15.4.2009
Adresa
, Miletopol, 9. Januára 18, Zaporizská oblast
Jméno
Mykola Katrynets
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 30.10.2015
Adresa
V Radčicích 81/41, 32200 Plzeň
Jméno
Oksana Tkach
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 22.3.2024do 19.6.2024
Adresa
Manětínská 1546/75, 32300 Plzeň
Jméno
Vasyl Tafiy
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 22.3.2024do 8.5.2024
Adresa
Nýřanská 1281/12, 32300 Plzeň
Jméno
Mykhaylo Jurijovyč Chuban
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 15.4.2009do 22.3.2024
Adresa
, V. Vodjane, Galana 2, Zakarpatská oblast, Rachivský okres
Jméno
Ivan Mykolajovyč Tkach
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 15.4.2009do 22.3.2024
Adresa
, V. Vodjane, Jabločkina 9, Zakarpatská oblast, Rachivský okres
Jméno
Oksana Vasylivna Tkach
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 15.4.2009do 22.3.2024
Adresa
, V. Vodjane, Jabločkina 9, Zakarpatská oblast, Rachivský okres
Jméno
Mykola Mykolajovyč Bakhur
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 15.4.2009do 22.3.2024
Adresa
, Drohobič, Stryjska 103, Lvivská oblast
Jméno
Vasyl Viktorovyč Klinov
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 15.4.2009do 22.3.2024
Adresa
, Hruševo, Družby 6, Zakarpatská oblast, Tjačivský okres
Jméno
Vasyl Vasylovyč Tafiy
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 15.4.2009do 22.3.2024
Adresa
, V. Vodjane, Jabločkina 9, Zakarpatská oblast, Rachivský okres
Jméno
Mykola Katrynets
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 31.12.2011do 30.10.2015
Adresa
, Hruševo, Lenina 104, Zakarpatská oblast, Tjačivský okres
Jméno
Mykola Petrovyč Katrynets
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 15.4.2009do 31.12.2011
Adresa
, Hruševo, Lenina 104, Zakarpatská oblast, Tjačivský okres
Výpis dat pro firmu ANASKO - STAV, družstvo obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.