Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ANADI CZ s.r.o., která sídlí v obci Louňovice a bylo jí přiděleno IČO 48114324.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem C 64 Pro, společnost s ručením omezeným se sídlem v obci Louňovice byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Tomáš Fietko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.10.2021 |
Adresa | Na Výsluní 516, 25162 Louňovice |
Jméno | Iva Fietková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.9.2021 |
Adresa | Na Výsluní 516, 25162 Louňovice |
Jméno | Ing. Tomáš Fietko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.6.2021 do 6.10.2021 |
Adresa | Otovická 1663/87, 19300 Praha |
Jméno | Iva Fietková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 19.5.2019 do 11.9.2021 |
Adresa | Na Výsluní 28, 25162 Louňovice |
Jméno | Ing. Tomáš Fietko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.2.2011 do 21.6.2021 |
Adresa | Otovická 1663/87, 19300 Praha 9 |
Jméno | Iva Fietková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 2.12.2016 do 19.5.2019 |
Adresa | Otovická 1663/87, 19300 Praha |
Jméno | Iva Fietková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.9.2004 do 2.12.2016 |
Adresa | Otovická 1663/87, 19300 Praha 9 |
Jméno | Mgr. Vít Richter |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.10.2007 do 15.2.2011 |
Adresa | Dědinova 1986/12, 14800 Praha 4 |
Jméno | Mgr. Vít Richter |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.9.2004 do 10.10.2007 |
Adresa | Pod Haldou 457, 26101 Příbram |
Jméno | Iva Fietková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 26.6.2002 do 11.9.2004 |
Adresa | Třebešovská 2256, 19300 Praha 9 |
Jméno | Tomáš Fietko |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 31.12.1992 do 26.6.2002 |
Adresa | Třebešovská 2256, 19300 Praha 9 |
Jméno | Štěpán Horák |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 31.12.1992 do 26.6.2002 |
Adresa | Mostecká 3 , 11000 Praha 1 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Fietko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Iva Fietková |
Výpis dat pro firmu ANADI CZ s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.