Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Amodiateur, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27877876.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Amodiateur, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Pavel Gromus |
---|---|
Funkce | Člen správní rady |
Ve funkci | od 21.6.2021 |
Adresa | U valu 863/4, 16100 Praha |
Jméno | Ing. Pavel Gromus |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 17.6.2014 do 21.6.2021 |
Adresa | U valu 863/4, 16100 Praha |
Jméno | Ing. Pavel Gromus |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 17.6.2014 do 1.1.2021 |
Adresa | U valu 863/4, 16100 Praha |
Jméno | Manuela Vávrová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.3.2008 do 19.4.2014 |
Adresa | Zbraslavské nám. 466, 15600 Praha 5 |
Jméno | Ing.Ing.arch. David Cais |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.3.2007 do 7.3.2008 |
Adresa | Kostelní 1470/4, 17000 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Gromus |
---|
Výpis dat pro firmu Amodiateur, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.