Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AMINVEST spol. s r.o., která sídlí v obci Žižice a bylo jí přiděleno IČO 61247731.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem AMINVEST spol. s r.o. se sídlem v obci Žižice byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Paolo Colombo |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.8.2004 |
Adresa | Veverkova 16, Praha 7 |
Jméno | Ludmila Gelnarová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.7.2004 do 11.8.2004 |
Adresa | Varnsdorfská 347/14, 19000 Praha 9 |
Jméno | Ing. Romana Tocauerová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 9.7.1997 do 13.7.2004 |
Adresa | Kamýcká 943, Praha 6 - Suchdol |
Jméno | Adriana Mingoia |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 8.12.1994 do 9.7.1997 |
Adresa | Zlatnická 4/1227, Praha 1 |
Jméno | Mgr. Eva Masinovská |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.5.1994 do 8.12.1994 |
Adresa | Fibichova 5, 13000 Praha 3 |
Člen statutárního orgánu: | Karel Dryák |
---|
Výpis dat pro firmu AMINVEST spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.