Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ALAVIKS EU s.r.o., která sídlí v obci Praha 2 a bylo jí přiděleno IČO 05300495.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Barberini trade s.r.o. se sídlem v obci Praha 2 byla založena v roce 2016. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Peter Kmeťo |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.12.2020 |
Adresa | Hospodárska 3598/10 , 91701 Trnava |
Jméno | Ján Makovník |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.8.2020 do 16.12.2020 |
Adresa | 9. mája 2141/11 , 97703 Brezno |
Jméno | Milan Sciranka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 4.10.2017 do 5.8.2020 |
Adresa | Leškova 3018/10 , 81104 Bratislava - Staré Mesto |
Jméno | Denis Hargaš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.8.2016 do 4.10.2017 |
Adresa | Kpt. Nálepku 852/6 , Nové Mesto nad Váhom |
Jméno | Denis Hargaš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.8.2016 do 4.10.2017 |
Adresa | Kpt. Nálepku 852/6 , Nové Mesto nad Váhom |
Člen statutárního orgánu: | Peter Kmeťo |
---|
Výpis dat pro firmu ALAVIKS EU s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.