Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AL design s.r.o., která sídlí v obci Vracov a bylo jí přiděleno IČO 44119011.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem MOBAS, spol. s r.o. se sídlem v obci Vracov byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Petr Diviš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.7.2024 |
Adresa | 2, 69633 Archlebov |
Jméno | Jaroslav Galář |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.7.2014 do 30.7.2024 |
Adresa | 699, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
Jméno | Ing. Lenka Galářová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.7.2014 do 30.7.2024 |
Adresa | Lipová 85, 76310 Hvozdná |
Jméno | Ing. Lenka Galářová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.7.2014 do 19.7.2014 |
Adresa | Lipová 85, 76310 Hvozdná |
Jméno | Jaroslav Galář |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.2.2008 do 3.7.2014 |
Adresa | 699, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
Jméno | Ing. Lenka Sovadinová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.7.2007 do 21.2.2008 |
Adresa | Lipová 85, 76310 Hvozdná |
Jméno | Ing. Miroslav Sovadina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.10.1997 do 18.6.2007 |
Adresa | Lipová 85, 76310 Hvozdná |
Jméno | Miroslav Sovadina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.10.1997 do 18.6.2007 |
Adresa | Lipová 85, 76310 Hvozdná |
Jméno | Ing. Miroslav Sovadina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.4.1994 do 17.10.1997 |
Adresa | Lipová 85, 76310 Hvozdná |
Jméno | Ing. Miroslav Sovadina |
---|---|
Funkce | ředitel |
Ve funkci | od 30.12.1991 do 27.4.1994 |
Adresa | Lipová 85, 76310 Hvozdná |
Člen statutárního orgánu: | Petr Diviš |
---|
Výpis dat pro firmu AL design s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.