Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Airticketspoint s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25774042.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem NISANA CZ s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Anna Blazhina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.11.2019 |
Adresa | Mladých Běchovic 2, 19011 Praha |
Jméno | Anna Blazhina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.1.2016 do 8.11.2019 |
Adresa | Petržílkova 2706/30, 15800 Praha |
Jméno | Anna Blazhina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.7.2015 do 6.1.2016 |
Adresa | Voskovcova 1130/28, 15200 Praha |
Jméno | Anna Blazhina |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.12.2014 do 13.7.2015 |
Adresa | Strančická 3339/37, 10000 Praha |
Jméno | Daria Morozova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.6.2014 do 4.12.2014 |
Adresa | Dělená 981/30, 15500 Praha 5 |
Jméno | Elena Ryazantseva |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.2.2010 do 4.6.2014 |
Adresa | Pobedy 11, Korolev |
Jméno | Alexander Ryazantsev |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.12.2013 do 4.6.2014 |
Adresa | Pobedy 11, Korolev |
Jméno | Daria Morozova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.12.2013 do 4.6.2014 |
Adresa | Pobedy 11 , Korolev |
Jméno | Aleksandr Ryazantsev |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.2.2010 do 2.12.2013 |
Adresa | Pobedy 11, Korolev |
Jméno | Daria Morozova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.10.2013 do 2.12.2013 |
Adresa | Pobedy , Korolev |
Jméno | Tatiana Moskalenko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.2.2011 do 7.10.2013 |
Adresa | Petržílkova 2705/32, 15800 Praha 5 |
Jméno | Daria Ryazantseva |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.2.2010 do 7.10.2013 |
Adresa | Pobedy 11, Korolev |
Jméno | Nataliya Zolina |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 2.7.2002 do 19.2.2010 |
Adresa | V.Burgra 132, 27201 Kladno |
Jméno | Nataliya Zolina |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 21.6.1999 do 2.7.2002 |
Adresa | V.Burgra 132, Kladno |
Člen statutárního orgánu: | Anna Blazhina |
---|
Výpis dat pro firmu Airticketspoint s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.