Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Agrodružstvo Žimutice, která sídlí v obci Žimutice a bylo jí přiděleno IČO 60825928.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Agrodružstvo Žimutice se sídlem v obci Žimutice byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech , Truhlářství, podlahářství , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Opravy silničních vozidel , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Jan Liška |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.8.2023 |
Adresa | 27, 37501 Horní Kněžeklady |
Jméno | Ing. Jan Daněk |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 15.8.2023 |
Adresa | 4, 37365 Žimutice |
Jméno | Vladislav Polák |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.8.2023 |
Adresa | 65, 37366 Žimutice |
Jméno | Ladislav Božovský |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.8.2023 |
Adresa | 11, 37501 Týn nad Vltavou |
Jméno | František Nováček |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.8.2023 |
Adresa | 12, 37365 Hartmanice |
Jméno | Ing. Jaroslava Janečková |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.8.2023 |
Adresa | 34, 37501 Týn nad Vltavou |
Jméno | Jan Vavera |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 15.8.2023 |
Adresa | 20, 37365 Hartmanice |
Jméno | Vladislav Polák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.11.2019 do 15.8.2023 |
Adresa | 65, 37366 Žimutice |
Jméno | Jiřina Hajíčková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.11.2019 do 15.8.2023 |
Adresa | 22, 37501 Horní Kněžeklady |
Jméno | František Nováček |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 7.11.2019 do 15.8.2023 |
Adresa | 12, 37365 Hartmanice |
Jméno | Josef Novotný |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.11.2019 do 15.8.2023 |
Adresa | 17, 37501 Horní Kněžeklady |
Jméno | Ing. Jan Liška |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.11.2019 do 15.8.2023 |
Adresa | 27, 37501 Horní Kněžeklady |
Jméno | Václav Hlaváč |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.3.2020 do 15.8.2023 |
Adresa | 5, 37365 Dolní Bukovsko |
Jméno | Ladislav Božovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.7.2022 do 15.8.2023 |
Adresa | 11, 37501 Týn nad Vltavou |
Jméno | Ladislav Božovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.11.2019 do 27.7.2022 |
Adresa | 35, 37501 Dobšice |
Jméno | Václav Hlaváč |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.11.2019 do 13.3.2020 |
Adresa | 69, 37366 Žimutice |
Jméno | Václav Hlaváč |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.2.2016 do 7.11.2019 |
Adresa | 69, 37366 Žimutice |
Jméno | František Nováček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.2.2016 do 7.11.2019 |
Adresa | 12, 37365 Hartmanice |
Jméno | Vladislav Polák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.2.2016 do 7.11.2019 |
Adresa | 65, 37366 Žimutice |
Jméno | Jiřina Hajíčková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.2.2016 do 7.11.2019 |
Adresa | 22, 37501 Horní Kněžeklady |
Jméno | Ladislav Božovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.2.2016 do 7.11.2019 |
Adresa | 35, 37501 Dobšice |
Jméno | Jiří Gregora |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 3.2.2016 do 7.11.2019 |
Adresa | 11, 37501 Bečice |
Jméno | Ing. Jan Liška |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.2.2016 do 7.11.2019 |
Adresa | 27, 37501 Horní Kněžeklady |
Jméno | Ing. Jan Liška |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2014 do 3.2.2016 |
Adresa | 27, 37501 Horní Kněžeklady |
Jméno | Ladislav Božovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2014 do 3.2.2016 |
Adresa | 35, 37501 Dobšice |
Jméno | Jiří Gregora |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2014 do 3.2.2016 |
Adresa | 11, 37501 Bečice |
Jméno | Ing. Josef Zeman |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2014 do 3.2.2016 |
Adresa | 8, 37501 Žimutice |
Jméno | František Nováček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2014 do 3.2.2016 |
Adresa | 12, 37365 Hartmanice |
Jméno | Jiřina Hajíčková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2014 do 3.2.2016 |
Adresa | 22, 37501 Horní Kněžeklady |
Jméno | Vladislav Polák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.7.2014 do 3.2.2016 |
Adresa | 65, 37366 Žimutice |
Jméno | Vladislav Polák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.2.2012 do 29.7.2014 |
Adresa | 65, 37366 Žimutice |
Jméno | František Nováček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.2.2012 do 29.7.2014 |
Adresa | 12, 37365 Hartmanice |
Jméno | Ladislav Božovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.2.2012 do 29.7.2014 |
Adresa | 35, 37501 Dobšice |
Jméno | Ing. Jan Liška |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.2.2012 do 29.7.2014 |
Adresa | 27, 37501 Horní Kněžeklady |
Jméno | Jiřina Hajíčková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.2.2012 do 29.7.2014 |
Adresa | 22, 37501 Horní Kněžeklady |
Jméno | Jiří Gregora |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 10.2.2012 do 29.7.2014 |
Adresa | 11, 37501 Bečice |
Jméno | Ing. Josef Zeman |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.2.2012 do 29.7.2014 |
Adresa | , Krakovčice |
Jméno | Ing. Jan Liška |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 26.7.2005 do 10.2.2012 |
Adresa | 27, 37501 Horní Kněžeklady |
Jméno | Jiří Vaněk |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.2.2008 do 10.2.2012 |
Adresa | 19, 37501 Horní Kněžeklady |
Jméno | Jaroslav Fiklík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.2.2008 do 10.2.2012 |
Adresa | 13, 37501 Žimutice |
Jméno | Ing. Josef Zeman |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 21.5.2004 do 10.2.2012 |
Adresa | , Krakovčice |
Jméno | Ladislav Božovský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.5.2004 do 10.2.2012 |
Adresa | , Dobšice |
Jméno | František Nováček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.5.2004 do 10.2.2012 |
Adresa | , Hartmanice |
Jméno | Jiří Gregora |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.5.2004 do 10.2.2012 |
Adresa | , Bečice |
Jméno | Josef Kubík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.5.2004 do 28.2.2008 |
Adresa | 61, 37501 Žimutice |
Jméno | Vladislav Polák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.5.2004 do 28.2.2008 |
Adresa | 65, 37366 Žimutice |
Jméno | Ing. Jan Liška |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.5.2004 do 26.7.2005 |
Adresa | 9, 37501 Horní Kněžeklady |
Jméno | Josef Kubík |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 21.2.2000 do 21.5.2004 |
Adresa | 61, 37501 Žimutice |
Jméno | František Nováček |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 21.2.2000 do 21.5.2004 |
Adresa | , Hartmanice |
Jméno | Marie Říhová |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 21.2.2000 do 21.5.2004 |
Adresa | , Pořežanky |
Jméno | Jan Peterka |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 21.2.2000 do 21.5.2004 |
Adresa | , Smilovice |
Jméno | Ing. Josef Zeman |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 21.2.2000 do 21.5.2004 |
Adresa | , Krakovčice |
Jméno | Zdeněk Šálený |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 21.2.2000 do 21.5.2004 |
Adresa | 14, 37501 Žimutice |
Jméno | Jiří Vaněk |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.11.1996 do 21.5.2004 |
Adresa | 19, 28401 Štipoklasy |
Jméno | Ing. Josef Zeman |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 4.11.1996 do 21.2.2000 |
Adresa | , Krakovčice |
Jméno | Jan Daněk |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.11.1996 do 21.2.2000 |
Adresa | , Sobětice |
Jméno | Jiří Gregora |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 4.11.1996 do 21.2.2000 |
Adresa | , Bečice |
Jméno | ing. Jan Liška |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 27.12.1993 do 21.2.2000 |
Adresa | 9, 37501 Horní Kněžeklady |
Jméno | ing. Karel Kališ |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.12.1993 do 21.2.2000 |
Adresa | 17, 37501 Modrá Hůrka |
Jméno | Jan Mašek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.12.1993 do 21.2.2000 |
Adresa | 18, 37501 Modrá Hůrka |
Jméno | Marie Soukupová |
---|---|
Funkce | místopředsedkyně |
Ve funkci | od 27.12.1993 do 4.11.1996 |
Adresa | 25, 37501 Týn nad Vltavou |
Jméno | Jan Vavera |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.12.1993 do 4.11.1996 |
Adresa | , Hartmanice |
Jméno | František Nováček |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.12.1993 do 4.11.1996 |
Adresa | , Hartmanice |
Jméno | Josef Kubík |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.12.1993 do 4.11.1996 |
Adresa | , Hartmanice |
Člen statutárního orgánu: | Jiřina Hajíčková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Liška |
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Božovský |
Člen statutárního orgánu: | František Nováček |
Člen statutárního orgánu: | Vladislav Polák |
Člen statutárního orgánu: | Václav Hlaváč |
Člen statutárního orgánu: | Josef Novotný |
Výpis dat pro firmu Agrodružstvo Žimutice obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.