Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AGRO Přestavlky a.s., která sídlí v obci Přestavlky u Čerčan a bylo jí přiděleno IČO 25066331.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ARGO SOBÉHRDY a.s. se sídlem v obci Přestavlky u Čerčan byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Petr Pantoflíček |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 26.6.2014 |
Adresa | 14, 25723 Přestavlky u Čerčan |
Jméno | Zdeněk Žížala |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 26.6.2014 |
Adresa | 67, 25723 Přestavlky u Čerčan |
Jméno | Ing. Jiří Řehák |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 26.6.2014 |
Adresa | 101, 25723 Přestavlky u Čerčan |
Jméno | Ing. Petr Pantoflíček |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 17.6.1999 do 26.6.2014 |
Adresa | Přestavlky u Čerčan 59, |
Jméno | Ing. Jiří Řehák |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 3.8.2004 do 26.6.2014 |
Adresa | Soběhrdy 19, 25601 Benešov |
Jméno | Zdeněk Žížala |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.7.2005 do 26.6.2014 |
Adresa | 67, 25723 Přestavlky u Čerčan |
Jméno | ing. Jaromír Novotný |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.8.2004 do 13.7.2005 |
Adresa | Řehořova 7, 13000 Praha 3 |
Jméno | Milan Škvor |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 17.6.1999 do 3.8.2004 |
Adresa | , Petroupim 68 |
Jméno | Ing. Alena Barešová |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 15.8.2002 do 3.8.2004 |
Adresa | Soběhrdy 46, 25601 Benešov |
Jméno | Miloslav Bednář |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 18.7.1996 do 15.8.2002 |
Adresa | Husova 25, Benešov |
Jméno | Ing. Alena Vosická |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 1.9.1998 do 15.8.2002 |
Adresa | Soběhrdy 46, 25601 Benešov |
Jméno | Miloslav Vejmelka |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 8.11.2000 do 15.8.2002 |
Adresa | Bezděkov 12, 25722 Čerčany |
Jméno | Jaroslav Kohák |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 17.6.1999 do 8.11.2000 |
Adresa | Přestavlky 14, |
Jméno | Milan Škvor |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 1.9.1998 do 17.6.1999 |
Adresa | , Petroupim 68 |
Jméno | Milan Škvor |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 23.7.1996 do 1.9.1998 |
Adresa | , Petroupim 68 |
Jméno | Ing. Alena Vosická |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 23.7.1996 do 1.9.1998 |
Adresa | Soběhrdy 46, 25601 Benešov |
Jméno | Ing. Jiří Řehák |
---|---|
Funkce | |
Ve funkci | od 18.7.1996 do 23.7.1996 |
Adresa | Soběhrdy 46, 25601 Benešov |
Jméno | Milan Škvor |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 18.7.1996 do 23.7.1996 |
Adresa | , Postroupim 68 |
Jméno | Ing. Alena Vosická |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 18.7.1996 do 23.7.1996 |
Adresa | Soněhrdy 46, 25601 Benešov |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Pantoflíček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Žížala |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Řehák |
Výpis dat pro firmu AGRO Přestavlky a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.