Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AGF Food Logistics, a.s., která sídlí v obci Kostelec a bylo jí přiděleno IČO 24151114.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem DGG CZ, a.s. se sídlem v obci Kostelec byla založena v roce 2011. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Michal Jedlička |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.5.2020 |
Adresa | K Větrovům 296, 39001 Tábor |
Jméno | PhDr. Simona Sokolová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.5.2020 |
Adresa | Příční 1004, 78353 Velká Bystřice |
Jméno | Ing. Pavla Bublíková |
---|---|
Funkce | místopředsedkyně představenstva |
Ve funkci | od 23.1.2023 |
Adresa | O. Nedbala 362/4, 37005 České Budějovice |
Jméno | Ing. Pavla Bublíková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 2.12.2021 do 23.1.2023 |
Adresa | O. Nedbala 362/4, 37005 České Budějovice |
Jméno | Ing. Pavla Bublíková |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 22.1.2020 do 2.12.2021 |
Adresa | Alešova 354/14, 37001 České Budějovice |
Jméno | PhDr. Simona Sokolová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.6.2016 do 6.5.2020 |
Adresa | Příční 1004, 78353 Velká Bystřice |
Jméno | Ing. Pavla Bublíková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.9.2017 do 22.1.2020 |
Adresa | Alešova 354/14, 37001 České Budějovice |
Jméno | Ing. Jaroslav Dykast |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 11.2.2016 do 22.1.2020 |
Adresa | Nad Studánkou 175, 25101 Světice |
Jméno | Ing. Martin Krystián |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.4.2015 do 22.9.2017 |
Adresa | Seifertova 1727/17, 66451 Šlapanice |
Jméno | Ing. Martin Krystián |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.4.2015 do 22.9.2017 |
Adresa | Seifertova 1727/17, 66451 Šlapanice |
Jméno | Ing. Michal Jedlička |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.10.2016 do 31.3.2017 |
Adresa | K Větrovům 296, 39001 Tábor |
Jméno | Milan Říha |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.5.2013 do 31.3.2017 |
Adresa | Staropoštovská 1237, 38901 Vodňany |
Jméno | Ing. Michal Jedlička |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.10.2016 do 31.3.2017 |
Adresa | K Větrovům 296, 39001 Tábor |
Jméno | Milan Říha |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.5.2013 do 31.3.2017 |
Adresa | Staropoštovská 1237, 38901 Vodňany |
Jméno | Ing. Michal Jedlička |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.2.2016 do 9.10.2016 |
Adresa | P. Bezruče 773, 39901 Milevsko |
Jméno | Ing. Michal Jedlička |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.2.2016 do 9.10.2016 |
Adresa | P. Bezruče 773, 39901 Milevsko |
Jméno | PhDr. Simona Sokolová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.4.2015 do 15.6.2016 |
Adresa | Klostermannova 364/12, 78301 Olomouc |
Jméno | PhDr. Simona Sokolová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 30.4.2015 do 15.6.2016 |
Adresa | Klostermannova 364/12, 78301 Olomouc |
Jméno | Petr Cinkl |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 21.8.2013 do 11.2.2016 |
Adresa | K Oboře 1731, 26301 Dobříš |
Jméno | Ing. Jaroslav Dykast |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.4.2015 do 11.2.2016 |
Adresa | Nad Studánkou 175, 25101 Světice |
Jméno | Petr Novák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.11.2013 do 9.6.2015 |
Adresa | 73, 25167 Pětihosty |
Jméno | Jan Hanuš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.8.2013 do 30.4.2015 |
Adresa | Horní 254/29, 50002 Hradec Králové |
Jméno | Jaroslav Kurčík |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.8.2013 do 30.4.2015 |
Adresa | Miranova 831/2, 10200 Praha 10 |
Jméno | Jiří Tvrdík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.8.2013 do 30.4.2015 |
Adresa | Mezi Mosty 1846, 53003 Pardubice |
Jméno | Petr Novák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.8.2013 do 29.11.2013 |
Adresa | Střelecká 575/17, 50002 Hradec Králové |
Jméno | Jiří Tvrdík |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.11.2012 do 21.8.2013 |
Adresa | Mezi Mosty 1846, 53003 Pardubice |
Jméno | Petr Cinkl |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 6.5.2013 do 21.8.2013 |
Adresa | Za Poštou 1036, 26301 Dobříš |
Jméno | Jan Hanuš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.5.2013 do 18.8.2013 |
Adresa | Hlavní 1871/22a, 50008 Hradec Králové |
Jméno | Petr Cinkl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.9.2012 do 6.5.2013 |
Adresa | Za Poštou 1036, 26301 Dobříš |
Jméno | Róbert Masarovič MSc. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.11.2012 do 6.5.2013 |
Adresa | K Přehradě 387/22a, 73601 Havířov |
Jméno | Ing. Radim Rovner |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.11.2012 do 6.5.2013 |
Adresa | Václavkova 3211/18, 58601 Jihlava |
Jméno | Ing. Radim Rovner |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 7.9.2012 do 23.11.2012 |
Adresa | Václavkova 3211/18, 58601 Jihlava |
Jméno | Róbert Masarovič MSc. |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.9.2012 do 23.11.2012 |
Adresa | K Přehradě 387/22a, 73601 Havířov |
Jméno | Ing. Peter Novanský |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2011 do 7.9.2012 |
Adresa | Potočná 8208/21, 83106 Bratislava |
Jméno | Ing. Peter Novanský |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2011 do 7.9.2012 |
Adresa | Potočná 8208/21, 83106 Bratislava |
Jméno | Ing. Petr Cingr |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2011 do 7.9.2012 |
Adresa | 96, 27801 Chvatěruby |
Jméno | Ing. Aleš Hlaváček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2011 do 7.9.2012 |
Adresa | S.K. Neumanna 1892/9, 18200 Praha 8 |
Jméno | Ing. Peter Novanský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 22.8.2011 do 22.8.2011 |
Adresa | Potočná 8208/21, 83106 Bratislava |
Člen statutárního orgánu: | PhDr. Simona Sokolová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavla Bublíková |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Michal Jedlička |
Výpis dat pro firmu AGF Food Logistics, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.