Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Achilles CZ s.r.o., která sídlí v obci Planá a bylo jí přiděleno IČO 60850655.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Achiller Papierveredelung spol. s r.o. se sídlem v obci Planá byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Róbert Budzák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.5.2024 |
Adresa | Mirošovická 999, 25164 Mnichovice |
Jméno | Mgr. Jiří Šonka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.7.2014 do 31.5.2024 |
Adresa | 135, 37346 Pištín |
Jméno | Ing. Ľubica Procházková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.7.2014 do 1.9.2022 |
Adresa | Vidovská 163, 37007 Roudné |
Jméno | Ing. Ľubica Procházková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.5.1998 do 28.7.2014 |
Adresa | Vidovská 163, 37007 Roudné |
Jméno | Mgr. Jiří Šonka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.5.2011 do 28.7.2014 |
Adresa | 135, 37346 Pištín |
Jméno | Paul Drews |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.5.1998 do 2.7.1998 |
Adresa | Am Sommergsberg , Winsen |
Jméno | ing. Lubica Procházková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.1.1996 do 20.5.1998 |
Adresa | Netolická 1147/1, 37005 České Budějovice |
Jméno | Paul Drews |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.2.1995 do 20.5.1998 |
Adresa | Winseny/Aller am Sommersberg 5 , SRN |
Jméno | Ulrich Hilse |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.2.1995 do 4.1.1996 |
Adresa | Reiherstieg 2 , Wathlingen, SRN |
Jméno | JUDr. Vojtěch Augustin |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.5.1994 do 10.5.1995 |
Adresa | Kpt. Nálepky 1439/2, 37008 České Budějovice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Robert Budzák |
---|
Výpis dat pro firmu Achilles CZ s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.