Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AC CORPORATE a.s.,
která sídlí v obci Ústí nad Labem a bylo jí přiděleno IČO 25485491.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem AC CORPORATE a.s.
se sídlem v obci Ústí nad Labem
byla založena v roce 2004.
Společnost je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob.
Společnost podniká v oboru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
.
Vedení firmy AC CORPORATE a.s. IČO: 25485491
Statutární orgán dle Obchodního rejstříku
Jméno
Dagmar Nekudová
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 21.8.2024
Adresa
Západní 327, 41761 Bystřany
Jméno
Mgr. Pavlína Ovčařiová, MBA
Funkce
Místopředseda představenstva
Ve funkci
od 21.8.2024
Adresa
351, 73572 Petrovice u Karviné
Jméno
Ing. Martin Olbrich
Funkce
člen představenstva
Ve funkci
od 21.8.2024
Adresa
127, 56966 Jarošov
Jméno
Jiří Janák
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 1.7.2019do 21.8.2024
Adresa
1081, 40779 Mikulášovice
Jméno
Ing. Milan Sedláček
Funkce
Místopředseda představenstva
Ve funkci
od 1.7.2019do 21.8.2024
Adresa
Nerudova 690/8, 79001 Jeseník
Jméno
Hana Jacolová
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 1.7.2019do 21.8.2024
Adresa
Presslova 531/13, 40011 Ústí nad Labem
Jméno
Ing. Pavel Deutsch
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 21.5.2014do 1.7.2019
Adresa
Jozefa Gabčíka 341, 53009 Pardubice
Jméno
Jan Ambros
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 21.5.2014do 1.7.2019
Adresa
44, 73911 Pstruží
Jméno
Ing. Milan Sedláček
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 21.5.2014do 1.7.2019
Adresa
Nerudova 690/8, 79001 Jeseník
Jméno
Petr Wasserburger
Funkce
Místopředseda představenstva
Ve funkci
od 21.5.2014do 1.7.2019
Adresa
Pod Kosířem 490, 79841 Kostelec na Hané
Jméno
Hana Jacolová
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 21.5.2014do 1.7.2019
Adresa
Presslova 531/13, 40011 Ústí nad Labem
Jméno
Hana Jacolová
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 19.10.2012do 21.5.2014
Adresa
Presslova 531/13, 40011 Ústí nad Labem
Jméno
Petr Wasserburger
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 19.10.2012do 21.5.2014
Adresa
Pod Kosířem 490, 79841 Kostelec na Hané
Jméno
Jan Ambros
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 19.10.2012do 21.5.2014
Adresa
44, 73911 Pstruží
Jméno
Pavel Deutsch
Funkce
Místopředseda představenstva
Ve funkci
od 19.10.2012do 21.5.2014
Adresa
Jozefa Gabčíka 341, 53009 Pardubice
Jméno
Pavlína Ovčařiová
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 19.10.2012do 21.5.2014
Adresa
Jurkovičova 1541/3, 73506 Karviná
Jméno
Petr Wasserburger
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 1.2.2010do 19.10.2012
Adresa
Pod Kosířem 490, 79841 Kostelec na Hané
Jméno
Ing. Pavel Deutsch
Funkce
Místopředseda představenstva
Ve funkci
od 1.2.2010do 19.10.2012
Adresa
Benešovo náměstí 2517, 53002 Pardubice
Jméno
Jan Ambros
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 20.7.2011do 19.10.2012
Adresa
44, 73911 Pstruží
Jméno
Hana Jacolová
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 1.2.2010do 19.10.2012
Adresa
Preslova , Ústí nad Labem
Jméno
Pavlína Ovčařiová
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 1.2.2010do 19.10.2012
Adresa
Jurkovičova 1541/3, 73506 Karviná
Jméno
Jan Ambros
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 1.2.2010do 20.7.2011
Adresa
, Pstružní
Jméno
Dagmar Nekudová
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 2.7.2005do 1.2.2010
Adresa
Českobratrská 2053/60, 41501 Teplice
Jméno
Petr Wasserburger
Funkce
Místopředseda představenstva
Ve funkci
od 2.7.2005do 1.2.2010
Adresa
Pod Kosířem 490, 79841 Kostelec na Hané
Jméno
Jan Ambros
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 16.5.2007do 1.2.2010
Adresa
, Pstružní
Jméno
Jaroslav Havlík
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 6.4.2005do 16.5.2007
Adresa
66, 41301 Rochov
Jméno
Tomáš Grochal
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 17.3.2004do 2.7.2005
Adresa
Opavská 89, 74775 Velké Heraltice
Jméno
Petr Sittek
Funkce
Předseda představenstva
Ve funkci
od 17.3.2004do 2.7.2005
Adresa
Zdeňka Fibicha 1202, 75701 Valašské Meziříčí
Jméno
Petr Wasserburger
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 17.3.2004do 2.7.2005
Adresa
Pod Kosířem 490, 79841 Kostelec na Hané
Jméno
Danuše Matoušová
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 17.3.2004do 2.7.2005
Adresa
Lužická 3394/4a, 40011 Ústí nad Labem
Jméno
Dagmar Nekudová
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 17.3.2004do 2.7.2005
Adresa
Českobratrská 2053/60, 41501 Teplice
Jméno
Ing. Vladislav Krušina
Funkce
Místopředseda představenstva
Ve funkci
od 17.3.2004do 2.7.2005
Adresa
Aloisina výšina 644/132, 46015 Liberec
Jméno
JUDr. Josef Kincl
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 17.3.2004do 2.7.2005
Adresa
Svitavská 632/22, 56802 Svitavy
Jméno
Josef Novák
Funkce
Člen představenstva
Ve funkci
od 17.3.2004do 2.7.2005
Adresa
Mistra Jaroslava Kociana 53, 56201 Ústí nad Orlicí
Výpis dat pro firmu AC CORPORATE a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.