Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AA Trust s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27914445.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem AA Trust s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2007. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Robert Švihlík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.5.2019 |
Adresa | Ocelíkova 672/1, 14900 Praha |
Jméno | Jana Myšáková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.2.2018 do 16.5.2019 |
Adresa | dr. Zikmunda Wintra 432/8, 16000 Praha |
Jméno | Edita Naušová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.8.2011 do 6.2.2018 |
Adresa | Sázavská 736/1, 12000 Praha 2 |
Jméno | Edita Naušová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.7.2007 do 29.8.2011 |
Adresa | Karlovo náměstí 558/29, 12000 Praha 2 |
Člen statutárního orgánu: | Robert Švihlík |
---|
Výpis dat pro firmu AA Trust s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.