Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu A PLAZMA a.s., která sídlí v obci Praha 9 a bylo jí přiděleno IČO 00542024.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem LISOFT a.s. se sídlem v obci Praha 9 byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | MUDr. Martin Voldřich |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 27.7.2021 |
Adresa | Vinohradská 208/14, 12000 Praha |
Jméno | PhDr. et Mgr. Ivo Hlaváč Ph.D, MHA |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 17.8.2022 |
Adresa | Sázavská 736/1, 12000 Praha |
Jméno | MUDr. Petr Jaroš |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 17.8.2022 |
Adresa | Horšovská 1133/46, 15500 Praha |
Jméno | Ing. Tomáš Kubík |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 17.8.2022 |
Adresa | Pod pekárnami 251/4, 19000 Praha |
Jméno | Ing. Radim Šenk MBA |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 27.7.2021 do 17.8.2022 |
Adresa | Cvikovská 377/3, 19000 Praha |
Jméno | Ing. Josef Němec |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 19.6.2018 do 27.7.2021 |
Adresa | Thámova 181/20, 18600 Praha |
Jméno | Ing. Josef Němec |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 19.6.2018 do 1.1.2021 |
Adresa | Thámova 181/20, 18600 Praha |
Jméno | Jiří Čížek |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 11.7.2017 do 19.6.2018 |
Adresa | Bukolská 778/5, 18100 Praha |
Jméno | Jiří Čížek |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 11.7.2017 do 19.6.2018 |
Adresa | Bukolská 778/5, 18100 Praha |
Jméno | Jiří Čížek |
---|---|
Funkce | předseda správní rady |
Ve funkci | od 11.7.2017 do 19.6.2018 |
Adresa | Bukolská 778/5, 18100 Praha |
Jméno | Drahoslav Čečelín |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 14.1.2015 do 11.7.2017 |
Adresa | Severozápadní V 479/24, 14100 Praha |
Jméno | Drahoslav Čečelín |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 14.1.2015 do 11.7.2017 |
Adresa | Severozápadní V 479/24, 14100 Praha |
Jméno | Drahoslav Čečelín |
---|---|
Funkce | statutární ředitel |
Ve funkci | od 14.1.2015 do 11.7.2017 |
Adresa | Severozápadní V 479/24, 14100 Praha |
Jméno | Drahoslav Čečelín |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 25.4.2013 do 14.1.2015 |
Adresa | Severozápadní V 479/24, 14100 Praha 4 |
Jméno | Hana Nagajová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.4.2013 do 14.1.2015 |
Adresa | Markušova 1636/10, 14900 Praha 4 |
Jméno | Zuzana Tomanová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.4.2013 do 14.1.2015 |
Adresa | Majerského 2049/5, 14900 Praha 4 |
Jméno | Ing. Zuzana Tomanová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.4.2003 do 25.4.2013 |
Adresa | Majerského 2049, 14900 Praha 4 |
Jméno | Ing. René Musial |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.4.2003 do 25.4.2013 |
Adresa | Wassermanova 927/18, 15200 Praha 5 |
Jméno | Hana Nagajová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.12.2005 do 25.4.2013 |
Adresa | Markušova 1636, 14900 Praha 4 |
Jméno | Hana Paurová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 30.4.2003 do 8.12.2005 |
Adresa | Markušova 1636, 14900 Praha 4 |
Jméno | Ing. René Musial |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.9.1997 do 30.4.2003 |
Adresa | Wassermanova 927, Praha 5 |
Jméno | Ing. Michal Víšek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.9.1997 do 30.4.2003 |
Adresa | Karpatská 7, Praha lO |
Jméno | Hana Paurová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.4.2000 do 30.4.2003 |
Adresa | Markušova 1636, Praha 4 |
Jméno | Ing. Pavel Kašík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.9.1997 do 28.4.2000 |
Adresa | Zlešická 1848/5, Praha 4 |
Jméno | Ing. Pavel Kašík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.6.1991 do 19.9.1997 |
Adresa | Krouzova 3039, 14300 Praha 4 |
Jméno | Ing. Milan Bláha |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.4.1993 do 19.9.1997 |
Adresa | Modřanská 7, Praha 4 |
Jméno | Ing. Erich Marek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.4.1993 do 19.9.1997 |
Adresa | U Kombinátu 15 , Praha lO |
Jméno | Hana Paurová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.6.1991 do 1.11.1995 |
Adresa | Markušova 1636, 14900 Praha 4 |
Jméno | Eva Bauerová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.6.1991 do 15.4.1993 |
Adresa | Slovinská 19/652, 10100 Praha 10 |
Jméno | ing. Jiří Valenta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.8.1990 do 12.6.1991 |
Adresa | Jilmová 10/3566, 13000 Praha 3 |
Jméno | ing. Josef Němec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.8.1990 do 12.6.1991 |
Adresa | Samohelova 2/2052 , 14900 Praha 4 - Chodov |
Jméno | ing. Bohumír Trnka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.8.1990 do 12.6.1991 |
Adresa | Veleslavínská 47, 16200 Praha 6 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Kubík |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Martin Voldřich Ph.D. |
Člen statutárního orgánu: | Ivo Hlaváč Ph.D. |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Petr Jaroš |
Výpis dat pro firmu A PLAZMA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.