Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu "^Lékárna U nemocnice"^, s.r.o., která sídlí v obci Jindřichův Hradec a bylo jí přiděleno IČO 47238038.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem "Lékárna U nemocnice", s.r.o. se sídlem v obci Jindřichův Hradec byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí .Jméno | Mgr. Milena Votavová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.3.2018 |
Adresa | Na Palici 320, 37701 Jindřichův Hradec |
Jméno | PharmDr. Marie Pudilová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.11.2016 |
Adresa | Bratrská 368, 37701 Jindřichův Hradec |
Jméno | RNDr. Jaroslava Matoušková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.11.2016 |
Adresa | Denisova 482, 37701 Jindřichův Hradec |
Jméno | RNDr. Jaroslava Matoušková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.11.2016 do 29.3.2018 |
Adresa | Denisova 482, 37701 Jindřichův Hradec |
Jméno | RNDr. Jaroslava Matoušková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.6.2006 do 28.11.2016 |
Adresa | Denisova 482, 37701 Jindřichův Hradec II |
Jméno | PharmDr. Marie Pudilová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.5.2012 do 28.11.2016 |
Adresa | Bratrská 368, 37701 Jindřichův Hradec |
Jméno | PharmDr. Jan Satrapa |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.5.1999 do 10.5.2012 |
Adresa | Nežárecká 275/IV, Jindřichův Hradec |
Jméno | RNDr. Jaroslava Matoušková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.10.1992 do 27.6.2006 |
Adresa | sídl. Vajgar 694/III, Jindřichův Hradec |
Jméno | PharmDr. Jan Satrapa |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.10.1992 do 19.5.1999 |
Adresa | sídliště Vajgar 556/III, Jindřichův Hradec |
Jméno | PharmDr. Jan Satrapa |
---|---|
Funkce | společník a jednatel |
Ve funkci | od 26.10.1992 do 26.10.1992 |
Adresa | sídliště Vajgar 556/III, Jindřichův Hradec |
Jméno | RNDr. Jaroslava Matoušková |
---|---|
Funkce | společník a jednatel |
Ve funkci | od 26.10.1992 do 26.10.1992 |
Adresa | sídl. Vajgar 694/III, Jindřichův Hradec |
Jméno | PharmDr. Helena Vojtěchová |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 26.10.1992 do 26.10.1992 |
Adresa | Kosmonautů 43/V, Jindřichův Hradec |
Jméno | PharmDr. Marie Pudilová |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 26.10.1992 do 26.10.1992 |
Adresa | čp. 383, Strmilov |
Jméno | PharmDr. Miroslav Částek |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 26.10.1992 do 26.10.1992 |
Adresa | Kosmonautů 15/V, Jindřichův Hradec |
Jméno | Mgr. Milena Kostková |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 26.10.1992 do 26.10.1992 |
Adresa | Třebického 807/II, Jindřichův Hradec |
Jméno | RNDr. Libuše Pospíšilová |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 26.10.1992 do 26.10.1992 |
Adresa | sídliště Vajgar 720/III, Jindřichův Hradec |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Milena Votavová |
---|
Výpis dat pro firmu "^Lékárna U nemocnice"^, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.