Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu "^Dřevostav, Inex, veřejná obchodní společnost"^ v likvidaci, která sídlí v obci Nový Bor a bylo jí přiděleno IČO 47309954.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem DŘEVOSTAV, INEX-BUSINESS, veřejná obchodní společnost se sídlem v obci Nový Bor byla založena v roce 1992. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podnikala v oboru Tesařská výroba , Truhlářské práce .Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 2. 12. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 3661 | |
IČO: | 47309954 | |
Obchodní firma: | DŘEVOSTAV, INEX-BUSINESS, veřejná obchodní společnost | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 2.12.1992 |
Datum vzniku: | 2.12.1992 | |
Společníci společnosti rozhodli dne 20.3.2006 o zrušení společnosti "Dřevostav, Inex, veřejná obchodní společnost", IČ 473 09 954, s likvidací a do funkce likvidátora společnosti jmenovali pana Jiřího Konopáče, bytem Nový Bor, Vančurova 531. | 2.5.2006 | |
Společníci: Zdeněk Š t o č e k , bytem Svojkov 10 Jiří K o n o p á č , bytem Gen.Svobody 118, Nový Bor | 16.6.1993 - 20.8.1993 | |
Společníci: Zdeněk Š t o č e k , bytem Svojkov 10, Jiří K o n o p á č , bytem Vančurova 531, Nový Bor, Bohuslav J i n d r a , bytem Gen. Svobody 118, Nový Bor. | 27.4.1993 - 16.6.1993 | |
Společníci: 1. Zdeněk Š t o č e k , bytem Svojkov 10, 2. Karel F r y c , bytem Skalice 546. | 2.12.1992 - 27.4.1993 | |
Za společnost jako její statutární orgán jedná a podepisuje pan Zdeněk Š t o č e k . | 2.12.1992 - 16.6.1993 |
IČO: | 47309954 |
---|---|
Obchodní firma: | "^Dřevostav, Inex, veřejná obchodní společnost"^ v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 2. 12. 1992 |
IČO: | 47309954 |
---|---|
Firma: | "^Dřevostav, Inex, veřejná obchodní společnost"^ v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Nový Bor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 12. 1992 |
Výpis dat pro firmu "^Dřevostav, Inex, veřejná obchodní společnost"^ v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.