Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu 1. HFK Olomouc a.s., která sídlí v obci Olomouc a bylo jí přiděleno IČO 25864483.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem 1. HFK Olomouc a.s. se sídlem v obci Olomouc byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Bc. Tomáš Dutszak |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.5.2024 |
Adresa | 142, 79857 Laškov |
Jméno | Ing. Martin Krejčí |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 21.5.2024 |
Adresa | Jaromírova 267/17, 77900 Olomouc |
Jméno | Bc. Miloslav Šmída LL.M. |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 29.3.2019 |
Adresa | Náves Svobody 3/4, 77900 Olomouc |
Jméno | Vlastimil Palička |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.6.2018 do 21.5.2024 |
Adresa | Lužická 419/14, 77900 Olomouc |
Jméno | PhDr. Oldřich Bača |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.6.2018 do 21.5.2024 |
Adresa | 325, 78316 Dolany |
Jméno | Jiří Němec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.6.2018 do 21.5.2024 |
Adresa | Na Suchých Loukách 124/19, 77900 Olomouc |
Jméno | Miroslav Derco |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.6.2018 do 21.5.2024 |
Adresa | Droždínská 199/10, 77900 Bystrovany |
Jméno | Dagmar Fišerová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.6.2018 do 21.5.2024 |
Adresa | Nešporova 374/1, 77900 Olomouc |
Jméno | Tomáš Janovský |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 6.6.2018 do 21.5.2024 |
Adresa | Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov |
Jméno | Stanislav Koutný |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.10.2017 do 6.6.2018 |
Adresa | Werichova 656/19, 77900 Olomouc |
Jméno | Oldřich Bača |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.1.2014 do 6.6.2018 |
Adresa | 325, 78316 Dolany |
Jméno | Miroslav Derco |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.1.2014 do 6.6.2018 |
Adresa | Droždínská 199/10, 77900 Bystrovany |
Jméno | Vladimír Dostál |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.1.2014 do 6.6.2018 |
Adresa | Lamblova 52/32, 77900 Olomouc |
Jméno | Ing. Jiří Juřena |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 27.6.2017 do 6.6.2018 |
Adresa | Zelená 577/5, 77900 Olomouc |
Jméno | Jiří Němec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.6.2017 do 6.6.2018 |
Adresa | Na Suchých Loukách 124/19, 77900 Olomouc |
Jméno | Stanislav Koutný |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.11.2016 do 6.10.2017 |
Adresa | Družební 679/6, 77900 Olomouc |
Jméno | Jiří Němec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.6.2017 do 28.6.2017 |
Adresa | Na Suchých Loukách 124/19, 77900 Olomouc |
Jméno | Libor Vychodil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.1.2014 do 27.6.2017 |
Adresa | U kříže 308/2, 77900 Olomouc |
Jméno | Stanislav Koutný |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.1.2014 do 25.11.2016 |
Adresa | Družební 679/6, 77900 Olomouc |
Jméno | Mgr. Ivo Lošťák |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.8.2005 do 21.1.2014 |
Adresa | U podjezdu 84/16, 77900 Olomouc |
Jméno | Ing. Libor Vychodil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.3.2002 do 21.1.2014 |
Adresa | U kříže 308/2, 77900 Olomouc |
Jméno | Vladimír Dostál |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.10.2000 do 21.1.2014 |
Adresa | Lamblova 52/32, 77900 Olomouc |
Jméno | Oldřich Bača |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.8.2005 do 21.1.2014 |
Adresa | 325, 78316 Dolany |
Jméno | RNDr. Stanislav Koutný |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.8.2005 do 21.1.2014 |
Adresa | Družební 679/6, 77900 Olomouc |
Jméno | Ivo Koutný |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.10.2000 do 18.8.2005 |
Adresa | Kischova 466/3, 77900 Olomouc |
Jméno | Ing. Libor Vychodil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.10.2000 do 6.3.2002 |
Adresa | Vrchlického 35, 75103 Brodek u Přerova |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Krejčí |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bc. Miloslav Šmída |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Tomáš Dutszak |
Výpis dat pro firmu 1. HFK Olomouc a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.