Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zemědělské družstvo "^Severka"^ se sídlem v Končicích, která sídlí v obci Žiželice a bylo jí přiděleno IČO 00103870.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Jednotné zemědělské družstvo v Končicích se sídlem v obci Žiželice byla založena v roce 1952.Soud: | Městský soud v Praze | 18. 12. 1952 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXCII 1815 | |
IČO: | 00103870 | |
Obchodní firma: | Zemědělské družstvo "Severka" se sídlem v Končicích | |
Právní forma: | Družstvo | 18.12.1952 |
Datum vzniku: | 18.12.1952 | |
Zastupování a podepisování: Jménem družstva navenek jedná předseda nebo místopředseda, příp. další člen představenstva, který byl k tomu předsta- venstvem pověřen. Právní úkony, které činí představenstvo a pro které je předepsána písemná forma, podepisují alespoň dva členové představenstva, při čemž jedním z nich je vždy předseda nebo místopředseda. | 4.3.1993 | |
Základní členský vklad: 20.000,- Kč | 4.3.1993 | |
Vstupní vklad: 1.000,- Kč | 4.3.1993 | |
Ručení: Člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva složeným členským podílem. | 17.5.1991 - 4.3.1993 | |
Usnesením členské schůze družstva konané dne 22. 1. 1991 byly přijaty nové stanovy družstva. | 17.5.1991 - 26.4.1996 | |
Usnesením členské schůze družstva konané dne 24. 1. 1990 byly přijaty změny a doplňky čl. 15 odst. 4/, čl. 17 odst. 2/ čl. 22 odst. 3/, stanov družstva. | 6.3.1990 - 17.5.1991 | |
Ručení: Člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva do výše 0,25 % z odměny tohoto roku. | 23.5.1989 - 17.5.1991 | |
Ručení: člen družstva ručí do výše 25 % z odměny. | 4.4.1989 - 23.5.1989 | |
Usnesením členské schůze družstva konané dne 9. 2. 1989 byly přijaty nové stanovy družstva. | 4.4.1989 - 17.5.1991 | |
Zastupování a podpisování: Za družstvo jedná a podpisuje předseda nebo místopředseda. | 4.4.1989 - 4.3.1993 | |
Usnesením výroční členské schůze byly dne 29. 4. 1976 přijaty vlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Kolíně dne 13. 7. 1976 a zaregistrované pod poř. č. 8/76. | 24.9.1976 - 4.4.1989 | |
Představenstvo družstva se skládá z 11 členů. | 24.9.1976 - 4.4.1989 | |
Rozhodnutím členské schůze konané dne 7, 8. 3. 1973 byly přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Kolíně dne 25. 6. 1974 usnesením č. 140. | 2.8.1974 - 24.9.1976 | |
Rozhodnutím členské schůze konané dne 7. a 8. 3. 1973 byly přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Kolíně dne 10. 7. 1973 a zaregistrované pod poř. č. 193. | 3.1.1974 - 2.8.1974 | |
Představenstvo se skládá z 15 členů. | 3.1.1974 - 24.9.1976 | |
Usnesením členské schůze konané dne 17. 7. 1971 a dne 14. 1. 1972 po schválení radou ONV v Kolíně ze dne 6. 1. 1972 č. 12 sloučily se: 1/ Jednotné zemědělské družstvo v Hradišťku II. a 2/ Jednotné zemědělské družstvo v Žiželicích s tímto družstvem | 14.3.1972 - 14.3.1972 | |
Usnesením členské schůze ze dne 18. 7. 1970 byl přijat doplněk stanov článku 4 schválený radou ONV v Kolíně dne 23. 12. 1970 č. 196. | 2.4.1971 - 3.1.1974 | |
Rozhodnutím členské schůze konané dne 29. 1. 1965 byly přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Kolíně dne 21. května 1965 a zaregistrované pod poř. č. 17. | 21.7.1965 - 3.1.1974 | |
Představenstvo se skládá z 9 členů. | 21.7.1965 - 3.1.1974 | |
Rozhodnutím členské schůze, byly dne 7. 11. 1961 přijaty vlastní stanovy potvrzené a zaregistrované radou ONV v Kolíně dne 21. 12. 1961 pod poř. č. 19. | 29.12.1961 - 21.7.1965 | |
Představenstvo se skládá z 5 - 15 členů. | 29.12.1961 - 21.7.1965 | |
Dosud vedeno v podnikovém rejstříku lidového soudu v Hradci Králové a v důsledku nařízení ministra spravedlnosti č. 41/60 Sb. ze dne 11. 4. 1960 o územní organizaci, postoupeno zdejšímu soudu k dalšímu vedení. | 30.4.1960 - 30.4.1960 | |
Podle usnesení členských schůzí ze dne 26. června a 18. září 1959 a schválení rady ONV v Novém Bydžově ze dne 17. pro- since 1959 byly přijaty a schváleny stanovy družstva jakož i doplňky. | 17.2.1960 - 29.12.1961 | |
Podle stanov je představenstvo 9ti členné, jak pod pol. 5/ zapsáno. | 17.2.1960 - 29.12.1961 | |
Představenstvo jest 9ti členné. | 23.4.1959 - 17.2.1960 | |
Představenstvo jest 5-ti až 9-ti členné. | 1.10.1953 - 23.4.1959 | |
Právní poměry družstva jsou nyní založeny na vzorových stanovách JZD přijatých dne 15. února 1953 prvním celo- státním sjezdem JZD a schválených dne 17. února 1953 vládou republiky Československé. | 1.10.1953 - 17.2.1960 | |
Zastupovati a podpisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním dalším členem představenstva. | 1.10.1953 - 4.4.1989 | |
Údaje o zřízení: Družstvo bylo ustaveno na základě zákona č. 69/49 Sb / §§ 5, 6 / podle usnesení Okresního národního výboru v Novém Bydžově ze dne 13. 11. 1952 přetvořením Zemědělského strojního družstva v Kon- čicích, zapsaného společenstva s ručením obmezeným, které v důsledku toho ze společenstevního rejstříku vymazuje / Dr XII 250 / | 18.12.1952 | |
Výše členského podílu 100,- Kčs, splatný do 6 měsíců. | 18.12.1952 - 1.10.1953 | |
Ručení: nejvýše dvojnásobkem členského podílu. | 18.12.1952 - 1.10.1953 | |
Představenstvo jest 8 členné. | 18.12.1952 - 1.10.1953 |
IČO: | 00103870 |
---|---|
Firma: | Zemědělské družstvo "^Severka"^ se sídlem v Končicích |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Kolín |
Základní územní jednotka: | Žiželice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 5. 1976 |
Výpis dat pro firmu Zemědělské družstvo "^Severka"^ se sídlem v Končicích obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.