Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TS Valašské Meziříčí s.r.o., která sídlí v obci Valašské Meziříčí a bylo jí přiděleno IČO 26814463.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Technické služby Valašské Meziříčí, s.r.o. se sídlem v obci Valašské Meziříčí byla založena v roce 2003. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Opravy silničních vozidel , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady .Jméno | Ing. Zdeněk Tyl |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.5.2023 |
Adresa | Rozcestí 1273/6e, 72400 Ostrava |
Jméno | Ing. Radim Holibka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.5.2023 |
Adresa | Na Úsoší 276, 74792 Háj ve Slezsku |
Jméno | Ing. Zdeněk Tyl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.7.2014 do 18.5.2023 |
Adresa | Rozcestí 1273/6e, 72400 Ostrava |
Jméno | Ing. Radim Holibka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.7.2014 do 18.5.2023 |
Adresa | Na Úsoší 276, 74792 Háj ve Slezsku |
Jméno | Ing. Zdeněk Tyl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.6.2011 do 3.7.2014 |
Adresa | Rozcestí 1273/6e, 72400 Ostrava |
Jméno | Ing. Radim Holibka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.6.2014 do 3.7.2014 |
Adresa | Na Úsoší 276, 74792 Háj ve Slezsku |
Jméno | Ing. Radim Holibka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.6.2009 do 24.6.2014 |
Adresa | Na Úsoší 276, 74792 Háj ve Slezsku |
Jméno | Ing. Zdeněk Tyl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.1.2008 do 13.6.2011 |
Adresa | Mitušova 1118/29, 70030 Ostrava |
Jméno | Marek Gilar |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.7.2005 do 3.6.2009 |
Adresa | Baarova 1380/15, 50002 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Pavel Borůvka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.3.2005 do 16.1.2008 |
Adresa | K Dehetníku 215/7, 50003 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Milan Kovář |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.8.2003 do 1.3.2005 |
Adresa | U Bytovek 380, 75663 Krhová |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radim Holibka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zdeněk Tyl |
Výpis dat pro firmu TS Valašské Meziříčí s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.