Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TMR Finance CR, a.s.,
která sídlí v obci Praha 10 a bylo jí přiděleno IČO 07461020.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TMR Finance CR, a.s.
se sídlem v obci Praha 10
byla založena v roce 2018.
Společnost je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob.
Společnost podniká v oboru
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
.
Vedení firmy TMR Finance CR, a.s. IČO: 07461020
Statutární orgán dle Obchodního rejstříku
Jméno
Čeněk Jílek
Funkce
předseda správní rady
Ve funkci
od 26.6.2023
Adresa
Kolmá 498, 54303 Vrchlabí
Jméno
Ing. Zuzana Ištvánfiová
Funkce
člen správní rady
Ve funkci
od 26.6.2023
Adresa
Demänovská Dolina 379 , 03101 Demänovská Dolina 379
Jméno
Ing. Igor Rattaj
Funkce
člen správní rady
Ve funkci
od 27.10.2020
Adresa
Matúšova 4387/19 , 81104 Bratislava
Jméno
Čeněk Jílek
Funkce
člen správní rady
Ve funkci
od 14.9.2018do 26.6.2023
Adresa
Kolmá 498, 54303 Vrchlabí
Jméno
Ing. Jozef Hodek
Funkce
předseda správní rady
Ve funkci
od 14.9.2018do 26.6.2023
Adresa
Pri Suchom Mlyne 3898/26 , 81104 Bratislava - Staré Město
Jméno
Ing. Jozef Hodek
Funkce
statutární ředitel
Ve funkci
od 14.9.2018do 1.1.2021
Adresa
Pri Suchom Mlyne 3898/26 , 81104 Bratislava - Staré Město
Výpis dat pro firmu TMR Finance CR, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.