|
Platnost údajů od - do |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v těchto oborech činnosti:
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků |
26.4.2022 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence |
31.3.2009 - 26.4.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
31.3.2009 - 26.4.2022 |
daňové poradenství ( prostřednictvím zaměstnanců oprávněných vykonávat daňové poradenství ) |
14.4.2005 - 26.4.2022 |
2. činnost účetních poradců, vedení účetnictví |
23.5.2003 - 31.3.2009 |
1.činnost organizačních a ekonomických poradců |
29.12.1994 - 31.3.2009 |
1. činnost ekonomických poradců |
4.2.1993 - 29.12.1994 |
2. vedení účetnictví |
4.2.1993 - 26.2.2002 |
3. automatizované zpracování dat |
4.2.1993 - 31.3.2009 |
Společnost vykonává tyto činnosti pro tuzemské a zahraniční
osoby. Společnost může činit veškeré úkony, které podporují
účel podnikání. V tomto rámci se může účastnit na jiných
podnicích. Splečnost může zřizovt pobočky v tuzemsku i za-
hraničí |
4.2.1993 - 31.3.2009 |
daňová a podnikovohospodářská poradenská činnost, vedení
účetnictví, zejména provádění účetnictví formou elektronického
zpracování dat, poradenství v oblasti účtování a bilancování,
poradenství a poskytování služeb v oblasti daňového práva stejně
jako zastupování klientů v odvodovém řízení u finančních orgánů
a dalších orgánů, poradenství v oblasti mzdového účetnictví a
podnikové organizace, ověřování bilance a zvláštní ověřování
účetních uzávěrek, převzetí opatrovnických úkolů ve veřejných
a soukromých zakázkách a správa majetku, včetně správy budov,
poradenství a s tím souvisejících právních záležitostech, za- |
15.5.1991 - 4.2.1993 |
kladání společnosti, přeměna státních podniků na soukromé a
s tím související činnosti. Solečnost vykonává tyto činnosti
jak pro tuzemsko, tak pro zahraniční |
15.5.1991 - 4.2.1993 |