Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu P & M BURIAN v.o.s. "v likvidaci", která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 61976709.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem P & M BURIAN v.o.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - obchodní závod , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence .Jméno | Martina Burianová |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 30.12.2020 |
Adresa | Přemyslovská 1658/31, 13000 Praha |
Jméno | Petra Bednářová |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 4.9.2024 |
Adresa | Paskovská 558/25, 72000 Ostrava |
Jméno | Petra Bednářová |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 1.1.2020 do 4.9.2024 |
Adresa | Šrobárova 535/14, 72000 Ostrava |
Jméno | Martina Burianová |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 11.4.2018 do 30.12.2020 |
Adresa | Výletní 715/13, 73932 Vratimov |
Jméno | Lucie Burianová |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 5.7.2017 do 1.1.2020 |
Adresa | I. J. Pešiny 2599, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | Martina Burianová |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 1.1.2017 do 11.4.2018 |
Adresa | Ondříčkova 2361/6, 13000 Praha |
Jméno | Lucie Burianová |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 20.2.2014 do 5.7.2017 |
Adresa | Vršovců 1009/64, 70900 Ostrava |
Jméno | Nikola Mrázková |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 26.6.2015 do 1.1.2017 |
Adresa | Šídlovecká 475/22, 72000 Ostrava |
Jméno | Nikola Mrázková |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 10.6.2015 do 26.6.2015 |
Adresa | Výletní 715/13, 73932 Vratimov |
Jméno | Nikola Burianová |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 20.2.2014 do 10.6.2015 |
Adresa | Výletní 715/13, 73932 Vratimov |
Jméno | Nikola Burianová |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 1.1.2010 do 20.2.2014 |
Adresa | Výletní 715/13, 73932 Vratimov |
Jméno | Lucie Burianová |
---|---|
Funkce | společník |
Ve funkci | od 1.1.2010 do 20.2.2014 |
Adresa | Vršovců 1009/64, 70900 Ostrava |
Jméno | Ing. Petr Burian |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 29.3.2006 do 1.1.2010 |
Adresa | Vršovců , Ostrava-Mariánské Hory |
Jméno | Martin Burian |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 16.8.2002 do 1.1.2010 |
Adresa | Výletní 715/13, 73932 Vratimov |
Jméno | Petr Burian |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 16.8.2002 do 29.3.2006 |
Adresa | Vršovců , Ostrava-Mariánské Hory |
Jméno | Petr Burian |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 25.5.2002 do 16.8.2002 |
Adresa | Vršovců , Ostrava-Mariánské Hory |
Jméno | Martin Burian |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 16.1.1995 do 16.8.2002 |
Adresa | Výletní 715/13, 73932 Vratimov |
Jméno | Petr Burian |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 16.1.1995 do 25.5.2002 |
Adresa | Dr. M. Tyrše 3106, 73801 Frýdek-Místek |
Člen statutárního orgánu: | Martina Burianová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Petra Bednářová |
Výpis dat pro firmu P & M BURIAN v.o.s. "v likvidaci" obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.