Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu OK CARBON s.r.o., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 04479688.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Tribula DPK s.r.o. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2015. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Jan Maloch |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.7.2024 |
Adresa | Kounická 1260/37, 66491 Ivančice |
Jméno | Michal Weber |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.10.2023 |
Adresa | 34, 34506 Chodská Lhota |
Jméno | Ing. Radoslav Kubiš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.5.2024 |
Adresa | 152, 75144 Polkovice |
Jméno | Jana Macháčková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.5.2023 do 11.5.2024 |
Adresa | 101, 68341 Bohdalice-Pavlovice |
Jméno | Ing. Martin Tribula |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.10.2015 do 11.10.2023 |
Adresa | 22, 50327 Osice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Maloch |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Michal Weber |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radoslav Kubiš |
Výpis dat pro firmu OK CARBON s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.