Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MOTTEK, s.r.o. "^v likvidaci"^, která sídlí v obci Ropice a bylo jí přiděleno IČO 46581731.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem MOTTEK, s. r. o. se sídlem v obci Ropice byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Roman Szuścik |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 12.4.2016 |
Adresa | Jablunkovská 160, 73961 Třinec |
Jméno | Roman Szušcik |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.8.1992 do 12.4.2016 |
Adresa | Dukelská 675, Třinec VI |
Jméno | Bronislav Balon |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.8.1992 do 17.6.2004 |
Adresa | 162, Třinec XV |
Jméno | Václav Stebel |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.8.1992 do 22.9.1993 |
Adresa | Lašská 23/1155, Havířov |
Člen statutárního orgánu: | Roman Szuścik |
---|
Výpis dat pro firmu MOTTEK, s.r.o. "^v likvidaci"^ obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.