Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Lesy s.r.o. "^v likvidaci"^, která sídlí v obci Olomouc a bylo jí přiděleno IČO 60464950.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Lesy Trust s.r.o. se sídlem v obci Olomouc byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 2. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18195 | |
IČO: | 60464950 | |
Obchodní firma: | Lesy s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.2.1994 |
Datum vzniku: | 9.2.1994 | |
Soudní exekutor Mgr. Jan Valenta, jmenovaný do uvolněného Exekutorského úřadu po Mgr.Ing. Radimu Opletalovi rozhodl usnesením ze dne 21.7.2016 o zastavení exekuce č.j. 51Nc 4062/2003-9, usnesení nabylo právní moc dne 31.8.2016, kdy zanikly účinky vydaných exekučních příkazů č.j. 057EX 784/03-104 | 20.10.2016 - 20.10.2016 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 53/2006-8 ze dne 6.6.2006, které nabylo právní moci dne 18.7.2006, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 20.9.2006 | |
Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 24.9.2003 č.j. 51 Nc 4062/2003-9 byla proti povinnému: Jiří Hamet, nar. 04.10.1960, bytem Olomouc, Jílová 27, PSČ 779 00 nařízena exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného: Česká pojišťovna, a.s. se sídlem Pra ha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, IČ: 452 72 956 v celkové výši 17.200,-- Kč s přísl., provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Ing. Radim Opletal, Exekutorského úřadu Olomouc, Pavelčákova 14. Exekutor vydal dne 29.8.2005 exekuční příkaz č.j. 057Ex 784/03-104 k uspokojení pohledávky oprávněného postižením obchodního podílu povinného Jiřího Hameta, r.č. 601004/1686, ve společnosti Lesy s.r.o., IČ: 60464950. | 2.9.2005 - 20.10.2016 | |
Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 28.5.2004 č.j. 51 Nc 4713/2004-6 nařídil soud exekuci podle vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.3.2004 č.j. 17 Sm 14/2004-9 na majetek povinného Lesy s.r.o. se sídlem O lomouc, Jílová 499/27, PSČ 779 00 k uspokojení pohledávky oprávněného AGROFOREST, a.s. se sídlem Nová Pláň 26, Bruntál ve výši 89.064,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Jiří Král, soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava se sídlem Poděbradova 41, Ostrava. | 25.8.2004 | |
Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 21.1.2004, č.j. 50 Nc 4025/2004-7, nařídil soud exekuci podle vykonatelného rozhodnutí Magistrátu města Olomouce ze dne 29.10.2002, č.j. ŽO/3225/02 na majetek povinného Lesy s.r.o., se sídlem Olomouc, Jílová 27 k uspokojení pohledávky oprávněného Statutární město Olomouc se sídlem Horní náměstí 1, Olomouc ve výši 3.000,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Ing. Radim Opletal, soudní exekutor Exekutorského úřadu Olomouc se sídlem Pavelčákova 14, Olomo uc. | 23.3.2004 | |
Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 24.9.2003 č.j. 51 Nc 4062/2003-9 byla proti povinnému: Jiří Hamet, nar. 04.10.1960, bytem Olomouc, Jílová 27, PSČ 779 00 nařízena exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného: Česká pojišťovna, a.s. se sídlem Pra ha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, IČ: 452 72 956 v celkové výši 17.200,-- Kč s přísl., provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Ing. Radim Opletal, Exekutorského úřadu Olomouc, Pavelčákova 14. | 15.10.2003 - 2.9.2005 | |
Vložka 26628 oddíl C obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze se pro změnu sídla společnosti,kterým je nyní Olomouc,Jílová 27 u z a v í r á | 8.7.1998 | |
Rejstříková vložka se otevírá u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod novou spisovou značkou Rg. C 18195. | 1.4.1998 |
IČO: | 60464950 |
---|---|
Obchodní firma: | Lesy s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 2. 1994 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
IČO: | 60464950 |
---|---|
Firma: | Lesy s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 2. 1994 |
Výpis dat pro firmu Lesy s.r.o. "^v likvidaci"^ obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.