Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Karlovarská teplárenská, a.s., která sídlí v obci Karlovy Vary a bylo jí přiděleno IČO 49790471.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Karlovarská teplárenská, a.s. se sídlem v obci Karlovy Vary byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Zámečnictví, nástrojářství , Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Vodoinstalatérství, topenářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Bc. Lukáš Otys MBA |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.4.2023 |
Adresa | Tržiště 28/7, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Tomáš Matějček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 17.4.2023 |
Adresa | Anglická 432/28, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Viktor Tůša |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | Požární 824/10, 36005 Karlovy Vary |
Jméno | Viktor Tůša |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 25.2.2019 do 15.2.2024 |
Adresa | Požární 824/10, 36005 Karlovy Vary |
Jméno | Mgr. Jan Mraček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.2.2019 do 17.4.2023 |
Adresa | Havlíčkova 2605/9, 35002 Cheb |
Jméno | MUDr. Petr Myšák MBA |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.4.2019 do 17.4.2023 |
Adresa | Podkrušnohorská 1596, 43601 Litvínov |
Jméno | Bc. Jan Bárta |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.6.2015 do 25.2.2019 |
Adresa | Sokolovská 1023/39, 36005 Karlovy Vary |
Jméno | Ján Lovas |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.2.2019 do 25.2.2019 |
Adresa | Moskevská 1644/84, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Zdeněk Míkovec |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.9.2016 do 25.2.2019 |
Adresa | U koupaliště 915/7, 36005 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Petr Kulhánek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 5.8.2017 do 25.2.2019 |
Adresa | Terezínská 228/10, 36007 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Petr Kulhánek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 31.1.2014 do 5.8.2017 |
Adresa | Terezínská 228/10, 36007 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Lukáš Siřínek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.3.2016 do 3.9.2016 |
Adresa | 76, 36272 Šemnice |
Jméno | David Klement |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.6.2015 do 17.3.2016 |
Adresa | Štúrova 282/13, 36004 Karlovy Vary |
Jméno | Viktor Tůša |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.6.2015 do 17.3.2016 |
Adresa | Požární 824/10, 36005 Karlovy Vary |
Jméno | ing. Milan Rusev |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 31.10.2012 do 20.6.2015 |
Adresa | U Kolny 400/2, 36007 Karlovy Vary |
Jméno | Oldřich Dušek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.10.2012 do 20.6.2015 |
Adresa | 42, 36017 Karlovy Vary |
Jméno | Roman Bílský |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 31.10.2012 do 20.6.2015 |
Adresa | Závodu míru 594/49, 36017 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Petr Kulhánek |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 29.8.2011 do 31.1.2014 |
Adresa | Terezínská 228/10, 36007 Karlovy Vary |
Jméno | ing. Milan Rusev |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.8.2011 do 31.10.2012 |
Adresa | U Kolny 400/2, 36007 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Josef Malý |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 8.2.2011 do 31.10.2012 |
Adresa | Sokolovská 147/33, 36005 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Jiří Kotek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 29.8.2011 do 31.10.2012 |
Adresa | Vrchlického 1375/2, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Ladislav Braun |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 8.2.2011 do 29.8.2011 |
Adresa | 52, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Antonín Vlk |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 8.2.2011 do 29.8.2011 |
Adresa | Na hroudě 1314/14, 10000 Praha |
Jméno | PhDr. et Mgr. Zdeněk Musil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.8.2009 do 29.8.2011 |
Adresa | Brigádníků 1405/16, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Vlastimil Vlček |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 1.9.2008 do 29.8.2011 |
Adresa | Horská 26, 36001 Jenišov |
Jméno | Michal Kuneš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.2.2008 do 29.8.2011 |
Adresa | Staré nám. 18, 36301 Ostrov |
Jméno | Josef Mošna |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 13.2.2008 do 29.8.2011 |
Adresa | 387, 36221 Nové Hamry |
Jméno | Karel Holoubek |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 13.2.2008 do 8.2.2011 |
Adresa | Na Vyhlídce 160/46, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Ladislav Braun |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 13.2.2008 do 8.2.2011 |
Adresa | 52, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Josef Malý |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 1.9.2008 do 8.2.2011 |
Adresa | Sokolovská 147/33, 36005 Karlovy Vary |
Jméno | Mgr. Jaroslav Borka |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 13.2.2008 do 17.8.2009 |
Adresa | Stará Kysibelská 597/29, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Josef Malý |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 25.6.2004 do 1.9.2008 |
Adresa | Sokolovská 147/33, 36005 Karlovy Vary |
Jméno | Vlastimil Vlček |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 13.2.2008 do 1.9.2008 |
Adresa | Školní 735, 35735 Chodov |
Jméno | Jiří Dietz |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 23.3.2006 do 13.2.2008 |
Adresa | Vítězná 321/60, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Ladislav Braun |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 26.11.2003 do 13.2.2008 |
Adresa | 52, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Karel Holoubek |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 27.5.2003 do 13.2.2008 |
Adresa | Na Vyhlídce 160/46, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Mgr. Jaroslav Borka |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.5.2003 do 13.2.2008 |
Adresa | Stará Kysibelská 597/29, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Josef Mošna |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.5.2003 do 13.2.2008 |
Adresa | 387, 36221 Nové Hamry |
Jméno | Vlastimil Vlček |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.5.2003 do 13.2.2008 |
Adresa | Školní 735, 35735 Chodov |
Jméno | Jiří Dietz |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 25.6.2004 do 23.3.2006 |
Adresa | Svobodova 3/7, 36017 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Josef Malý |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 27.5.2003 do 25.6.2004 |
Adresa | Sokolovská 147/33, 36005 Karlovy Vary |
Jméno | Jiří Dietz |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 26.11.2003 do 25.6.2004 |
Adresa | Svobodova 3/7, 36017 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Ladislav Braun |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 27.5.2003 do 26.11.2003 |
Adresa | 52, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Jiří Dietz |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 27.5.2003 do 26.11.2003 |
Adresa | Svobodova 3/7, 36017 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Josef Malý |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.9.1999 do 27.5.2003 |
Adresa | Sokolovská 147/33, 36005 Karlovy Vary |
Jméno | Jiří Dietz |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 13.8.2002 do 27.5.2003 |
Adresa | Svobodova 3/7, 36017 Karlovy Vary |
Jméno | MUDr. Jan Podlipný |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 13.8.2002 do 27.5.2003 |
Adresa | Keřová 358/4, 36007 Karlovy Vary |
Jméno | Vlastimil Balcar |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 13.8.2002 do 27.5.2003 |
Adresa | Krále Jiřího 1206/21, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Irena Sirotková |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 13.8.2002 do 27.5.2003 |
Adresa | Březohorská 444, 26101 Příbram |
Jméno | Ing. Roman Miarka |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 5.6.2001 do 27.5.2003 |
Adresa | Myslivecká 379/3, 36007 Karlovy Vary |
Jméno | JUDr. Tomáš Ficner |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.9.1999 do 27.5.2003 |
Adresa | Čimická 767/92, 18100 Praha |
Jméno | Jiří Dietz |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 5.6.2001 do 13.8.2002 |
Adresa | Svobodova 3/7, 36017 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Mgr. Milan Bártl |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 5.6.2001 do 13.8.2002 |
Adresa | Moravská 208/25, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | MUDr. Jan Podlipný |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 5.6.2001 do 13.8.2002 |
Adresa | Východní 477/9, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Michal Mundl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.9.1999 do 13.8.2002 |
Adresa | Vřídelní 130/43, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Mgr. Milan Bártl |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.9.1999 do 5.6.2001 |
Adresa | Moravská 208/25, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Roman Miarka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.5.2000 do 5.6.2001 |
Adresa | Myslivecká 379/3, 36007 Karlovy Vary |
Jméno | MUDr. Jan Podlipný |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.2.1998 do 5.6.2001 |
Adresa | Východní 477/9, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Jiří Bayer |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.8.1997 do 5.6.2001 |
Adresa | U koupaliště 915/7, 36005 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Roman Miarka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.10.1999 do 9.5.2000 |
Adresa | Na Vyhlídce 2052/37a, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | PhDr. Zdeněk Musil |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.2.1998 do 6.9.1999 |
Adresa | Tyršova 14/21, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Vlastimil Lepík |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.8.1997 do 6.9.1999 |
Adresa | Zámecký Vrch 390/1, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Roman Miarka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1994 do 6.9.1999 |
Adresa | Na Vyhlídce 2052/37a, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Mgr. Vladimír Kulhánek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1994 do 6.9.1999 |
Adresa | Krále Jiřího 1303/14, 36001 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Josef Beran |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1994 do 4.2.1998 |
Adresa | Družební 1279, 36301 Ostrov |
Jméno | Eva Čermáková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1994 do 4.2.1998 |
Adresa | Sokolovská 191/109, 36005 Karlovy Vary |
Jméno | Ing. Libor Správka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1994 do 20.8.1997 |
Adresa | Štúrova 282/13, 36004 Karlovy Vary |
Jméno | Bohumil Bartoš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.1.1994 do 20.8.1997 |
Adresa | Krymská 1716/39, 36001 Karlovy Vary |
Člen statutárního orgánu: | Viktor Tůša |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Matějček |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Lukáš Otys MBA |
Výpis dat pro firmu Karlovarská teplárenská, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.