Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu DS Agro Kunčice a.s., která sídlí v obci Libštát a bylo jí přiděleno IČO 45534161.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem A G R O Kunčice, a.s. se sídlem v obci Libštát byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Josef Chuchlík |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.2.2016 |
Adresa | 310, 51203 Libštát |
Jméno | Zdeněk Kopecký |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 2.2.2016 |
Adresa | 31, 51401 Košťálov |
Jméno | René Mewald |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 2.2.2016 |
Adresa | U vodojemů 1529, 54301 Vrchlabí |
Jméno | Ing. Jan Materna |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.7.2014 do 2.2.2016 |
Adresa | Husitská 468, 54371 Hostinné |
Jméno | Ing. Jaroslav Koukal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.7.2014 do 2.2.2016 |
Adresa | Na Pankráci 969/97, 14000 Praha |
Jméno | Ing. Olga Vanclová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.7.2014 do 2.2.2016 |
Adresa | Přemyslovská 1660/35, 13000 Praha |
Jméno | Ing. Jan Materna |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.4.1992 do 4.7.2014 |
Adresa | Husitská 468, 54371 Hostinné |
Jméno | Ing. Olga Vanclová |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 27.11.1997 do 4.7.2014 |
Adresa | Přemyslovská 35, Praha 3 |
Jméno | Ing. Jaroslav Koukal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.8.2010 do 4.7.2014 |
Adresa | Na Pankráci 969/97, 14000 Praha 4 |
Jméno | Ing. Jaroslav Koukal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.3.2003 do 27.8.2010 |
Adresa | Kodecká 246, 26601 Tetín |
Jméno | Ing. Jaroslav Koukal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.11.1997 do 11.3.2003 |
Adresa | Sportovní 481, 54103 Trutnov |
Jméno | Jiří Zatloukal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.4.1992 do 27.11.1997 |
Adresa | Jana Buchara 651, 51401 Jilemnice |
Jméno | Jaroslav Koukal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.4.1992 do 27.11.1997 |
Adresa | Sportovní 48, 54103 Trutnov |
Jméno | Ing. Olga Vanclová |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.4.1992 do 27.11.1997 |
Adresa | 13, 54362 Dolní Branná |
Jméno | Ing. František Cerman |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.4.1992 do 27.11.1997 |
Adresa | 272, 54341 Lánov |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Kopecký |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | René Mewald |
Výpis dat pro firmu DS Agro Kunčice a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.